Entreprise : SNC THALASSO-DEAUVILLE - SIREN 330 287 186
Identité
(Entreprise radiée le 04/04/2019)
Dénomination
SNC THALASSO-DEAUVILLE
SIREN (siège)
330 287 186
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1984
Fermeture de l'établissement - 33028718600010
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/1998
Date de fin de la personne morale
22/07/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
3 RUE SEM 14800 DEAUVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEUILLET PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA CABINET FEUILLET
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOGETHERMES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Divonne-les-Bains
Dénomination
SA ETABLISSEMENTS DES CURES MARINES DE TROUVILLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Trouville-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/07/1984
Siret
33028718600010
Code APE
930K
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exploitation en France et étranger de tout centre de Sante, beauté, exécution de Ttes prestations de services inhérentes à l'exploitation du centre achat et vente de tous produits diététiques et de régime, achat et vente de produits de Sante et beauté, exploitation d'Installations d'hébergement, restauration, prise et acquisition de tous brevets licences
Adresse
3 RUE 3 rue Sem
14800 , Deauville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1409
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Radiation du RCS le 04/04/2019 avec effet au 27/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
1617
Date d'ajout
01/07/1998
Description
Modification autre Cessation totale d'activité par suite de la vente du fonds au profit de la sa thalasso de Deauville - centre Algotherm à compter du 31/03/98
Numéro d'observation
672
Date d'ajout
21/03/1996
Description
Cession de parts Suivant acte Ssp en date des 22/12/95 et 20/01/96, la sa ETS des cures marines de Trouville, richard Halley, Ludovic Halley et Bernard Blavette ont cédé à la sa Sogethermes l'intégralité des parts sociales leur appartenant dans la thalasso Deauville à compter du 27/11/95
Numéro d'observation
673
Date d'ajout
21/03/1996
Description
Modification autre Suivant acte Ssp en date du 08/01/96, la sa Sogethermes a cédé une de ses parts sociales de la SNC thalasso-deauville à la sa établissements des cures marines de Trouville. Nomination de la sa ETS des cures marines de Trouville en qualité de gérante en remplacement de Mr richard Halley, démissionnaire à compter du 08/01/96
Numéro d'observation
969
Date d'ajout
25/05/1993
Description
Modification autre Suivant actes Ssp des 29.12.92 et 29.01.93, la sa ETS des cures marines de Trouville a cédé : 240 parts à Mr Halley Ludovic, 240 parts à Mr Halley richard et 120 parts à Mr Blavette Bernard (nouvel associé) à compter du 26.03.93
Numéro d'observation
707
Date d'ajout
15/04/1992
Description
Cession de parts La Ste L'Oréal cède aux cures marines de Trouville 2399 parts, à Mr Halley richard 300 parts et à Mr Halley Ludovic 300 parts. La Ste Biotherm distribution cède à part aux cures marines de Trouville. Suite a cette cession la sa l'Oréal et la SNC Biotherm distribution ne sont plus associés démissions des Co-Gerants : Mr Muller Henry-Georges, Mr agôn Jean-Paul Mr Anavi Moris et mme Vigo Thérèse. Nouveaux associés en nom : Là sa des cures marines de Trouville, Mr Halley richard et Mr Halley Ludovic. Nouveau gérant : Mr Halley richard. À compter du 13.01.92
Numéro d'observation
1507
Date d'ajout
22/10/1990
Description
Modification autre Suivant acte Ssp des 20.07 Et 31.07 1990 la Ste Scip a cédé à la SNC Biotherm distribution et CIE la part sociale qui lui appartenait dans la Ste. À compter du 31.07.90
Numéro d'observation
605
Date d'ajout
02/05/1988
Description
Changement de dénomination de la rue Edmond blanc qui devient rue Sem suite a une décision du conseil municipal de Deauville à compter du 13/11/87
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
02/07/1986
Description
Suivant Pv d'Assemblle mixte du 15.01.1986 continuation de la Ste Malgré la perte de plus de la moitie du capital social dépôt au greffe de Honfleur le 30.06.86 n°308 publication : Éveil du 08.05.1986 à compter du 15/01/86
Numéro d'observation
69
Date d'ajout
25/03/1986
Description
Suivant acte Ssp du 26.12.1985 la Ste Civile d'intérêts et de participations a cédé à la Ste L'Oréal 84.990 parts et la Ste Biotherm a cédé à la Ste L'Oréal 5000 parts. Dépôt au greffe de Honfleur le 04.03.86 n°107. Publication : Éveil du 06.02.1986 à compter du 26/12/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 FRF nouveau montant : 45 734.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).