Entreprise : SOCIETE DE MATERIEL ET DE GESTION - SIREN 330 286 303
Identité
Dénomination
SOCIETE DE MATERIEL ET DE GESTION
Sigle
SOMAGE
SIREN (siège)
330 286 303
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1984
Date de fin de la personne morale
26/08/2083
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
129581.66 EUR
Adresse du siège
24 RUE AVAULEE 92240 MALAKOFF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE LA POIX DE FREMINVILLE NUGUE BERNARD JOSEPH PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/07/1984
Siret
33028630300012
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
La mise au point de matériels et de systèmes de gestion informatiques ainsi que leur perfectionnement. L'achat et la vente de matériels de logiciels informatiques. L'organisation d'études, de recherches de rencontres et de voyages dans le domaine de l'informatique
Adresse
24 RUE 024 Rue AVAULEE
92240 , Malakoff - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37937
Date d'ajout
05/07/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18638
Date d'ajout
26/03/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
10992
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
20582
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
14532
Date d'ajout
24/08/1998
Description
Mention pour ordre : Démission de Mr Jitnikoff Christian de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant à compter de 30-06-1991
Numéro d'observation
3538
Date d'ajout
18/03/1987
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 30 Décembre 1986 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).