Entreprise : GAEC DE FRAISSINET - SIREN 330 264 797
Identité
Dénomination
GAEC DE FRAISSINET
SIREN (siège)
330 264 797
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1984
Début d’activité
09/07/1984
Date de fin de la personne morale
08/07/2083
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
192500 EUR
Adresse du siège
LD FRAISSINET 48500 LA CANOURGUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUILLADIEU CHRISTINE , MARIE
Nom d'usage
VALENTIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
La canourgue
Nom, Prénom(s)
FRESSE CLEMENT , VALENTIN , JOSEPH
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1999
Commune de résidence
La canourgue
Nom, Prénom(s)
VALENTIN DANIEL , JEAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
La canourgue
Nom, Prénom(s)
VALENTIN YVES , JOSEPH
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
La canourgue
Nom, Prénom(s)
VALENTIN REGINE , MARIE , JOSETTE
Nom d'usage
BRES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
La canourgue
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/1984
Siret
33026479700011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Autres cultures non permanentes,Élevage de vaches laitières,Culture de la vigne,Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse
LD FRAISSINET
48500 , LA CANOURGUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
718
Date d'ajout
13/05/2019
Description
Augmentation de capital à compter du 06/05/2019 Ancien : 384 800 EUR Nouveau : 385 000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/05/2019 : Nouveau : FRESSE Clément, Valentin, Joseph, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1523
Date d'ajout
20/10/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/08/2018 : Partant : ROUSSON André Marc Daniel, Gérant Nouveau : BRES née VALENTIN Régine, Marie, Josette, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).