Entreprise : GFA BILBOT - SIREN 330 210 949
Identité
Dénomination
GFA BILBOT
SIREN (siège)
330 210 949
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1984
Début d’activité
09/06/1984
Date de fin de la personne morale
19/07/2034
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
109915.74 EUR
Adresse du siège
6 PL DES TERREAUX 21150 DARCEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILBOT PIERRE , ROBERT , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Montbard
Nom, Prénom(s)
BILBOT MARIE-HELENE , JEANNE
Nom d'usage
LECOEUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Alise-Sainte-Reine
Nom, Prénom(s)
BILBOT ALETH , BERTHE
Nom d'usage
FOSSOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Darcey
Nom, Prénom(s)
BILBOT GHISLAINE , ANNE-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Lucenay-le-Duc
Nom, Prénom(s)
BILBOT PASCAL , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Marcilly-sur-Tille
Nom, Prénom(s)
BILBOT JOSETTE , GENEVIEVE
Nom d'usage
BOULOGNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Moutiers-Saint-Jean
Nom, Prénom(s)
BILBOT ROBERT , ANDRE , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Darcey
Nom, Prénom(s)
FOSSOT LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Darcey
Nom, Prénom(s)
LACOMBE JOELLE , MARIE , YVETTE
Nom d'usage
BILBOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Darcey
Nom, Prénom(s)
LECOEUR PATRICK , ANDRE , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Alise-Sainte-Reine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/06/1984
Siret
33021094900021
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
6 PL DES TERREAUX
21150 , DARCEY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/06/1984
Siret
33021094900013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
21150 , LUCENAY-LE-DUC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 721 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 109 915.74 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).