Entreprise : GIEL - SIREN 330 178 609
Identité
Dénomination
GIEL
SIREN (siège)
330 178 609
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1984
Date de fin de la personne morale
09/08/2014
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD CHATEAU DU DIABLE 33490 SAINT-MAIXANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFUE JACQUES
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Gironde-sur-Dropt
Nom, Prénom(s)
LASSERRE FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Gironde-sur-Dropt
Nom, Prénom(s)
MANSEAU JEAN LOUIS
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Gironde-sur-Dropt
Dénomination
LANGON BETON SERVICE (LBS)
Qualité
Membre
Commune de résidence
SAINT MACAIRE
Dénomination
SARL FRANCOIS LASSERRE
Qualité
Membre
Commune de résidence
SAINT MAIXANT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/08/1984
Siret
33017860900013
Code APE
7701
Origine du fonds
Création
Activité principale
Mise a disposition de structures pour ameliorer l'administration la gestion la coordination de travaux et de surveillance pour les entreprises de ses membres
Adresse
LD CHATEAU DU DIABLE
33490 , SAINT-MAIXANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3356
Date d'ajout
02/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 12-01-2004 nommant M. Didier MATHIEU juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31023
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
34417
Date d'ajout
13/07/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux En date du 31-12-1999 Désignant Selarl Bouffard Mandon, 12 quai louis xviii a Bordeaux 33000 En remplacement de Me Bouffard Dominique a Bordeaux En qualité de Mandataire liquidateur A compter du 31-12-1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/12/1987
Description
Jugement du 18-08-1987 Prononce la liquidation judiciaire. Liquidateur : Me Bouffard
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/12/1987
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire. Jugement du 11-08-1987 , Cessation des paiements en date du 05-08-1987, représentant des créanciers : me Bouffard 34 rue de Macau à Bordeaux (33) - jugement commun aux sociétés suivantes : Sarl Lasserre entreprise (Rcs Bordeaux b 312 939 507) 78 b 338 - sa Langon béton service "Lbs" (Rcs Bordeaux b 315 174 516) 79 b 210 Juge cré Représentant des créanciers :
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).