Entreprise : SCEA DE LA FERME - SIREN 330 147 448
Identité
Dénomination
SCEA DE LA FERME
SIREN (siège)
330 147 448
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Début d’activité
21/06/1984
Date de fin de la personne morale
31/05/2074
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
agriculture
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
219145.44 EUR
Adresse du siège
LD VILLESAUGEON 36100 THIZAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Thizay
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLARD CLEMENT , HUBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Thizay
Nom, Prénom(s)
BILLARD LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1995
Commune de résidence
Thizay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/06/1984
Siret
33014744800022
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Agriculture
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD VILLESAUGEON
36100 , THIZAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Thizay
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/1984
Siret
33014744800014
Code APE
011A
Adresse
LA FERME
36100 , CONDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
893
Date d'ajout
29/03/2013
Description
Changement de dénomination à compter du 04/01/2013 Ancienne : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA FERME Nouvelle : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA FERME Transformation de la société à compter du 04/01/2013 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Modification relative aux associés à compter du 04/01/2013 : Partant : BILLARD Denis, René, Gérant Nouveau : BILLARD Clément, Hubert, Gérant, Associé indéfiniment responsable et gérant Nouveau : JOLIVET Yvette, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BILLARD Louis, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/01/2013 : Partant : BILLARD Denis, René, Gérant Nouveau : BILLARD Clément, Hubert, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : JOLIVET Yvette, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BILLARD Louis, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Issoudun supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Issoudun au Tribunal de Chateauroux avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).