Entreprise : ROOSEN SAS - SIREN 330 097 734
Identité
Dénomination
ROOSEN SAS
SIREN (siège)
330 097 734
Date d'immatriculation au RNE
09/10/1984
Date de fin de la personne morale
08/10/2034
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Qualité
Actif agricole
Capital social
126990 EUR
Adresse du siège
26 HAM DE SEGREZ 77540 BERNAY-VILBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUDET MICHELE , MARIE , BERNADETTE
Nom d'usage
ROOSEN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Bernay-Vilbert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1984
Siret
33009773400017
Nom commercial
ROOSEN SAS - LES SERRES DE SEGREZ
Code APE
0119Z - Autres cultures non permanentes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations de production et de commerce de plantes, fleurs, fruits, légumes, produits du terroir et accessoires directement ou indirectement en France et dans tous les pays. Toutes opérations de commissions de représentation de courtage d'exportation d'importation pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
Adresse
26 HAM DE SEGREZ
77540 , BERNAY-VILBERT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
15/07/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-04-2021 AVEC DATE D'EFFET AU 31-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
06/01/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Moniteur de Seine et Marne DU : 09-01-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/10/1984
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LE PAYS BRIARD. -MODIF DU 23/09/1996 : MISE EN LOCATION G ERANCE DE LA PARTIE DE FONDS DE COMMERCE ACCESSOIR ES POUR FLEURISTES A M. JEAN-CLAUDE YPRES A COMPTE R DU 31/07/1996. -MODIF DU 08/07/1998 : REPRISE DE L'ACTIVITE FLEURS ET ACCESSOIRES SUITE A LA FIN D E LOCATION GERANCE A M. YPRES JEAN CLAUDE A COMPTE R DU 01.07.1997 $$$26/07/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).