Entreprise : GAEC RECONNU DE CLAIREVEN - SIREN 330 057 217
Identité
Dénomination
GAEC RECONNU DE CLAIREVEN
SIREN (siège)
330 057 217
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1984
Début d’activité
01/06/1984
Date de fin de la personne morale
31/07/2064
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Élevage de porcins,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
183920 EUR
Adresse du siège
8 LA CLAIRAIS 22250 ROUILLAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Rouillac
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUELLAN JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Rouillac
Nom, Prénom(s)
COUELLAN PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Rouillac
Nom, Prénom(s)
COUELLAN ALAIN , JEAN-MICHEL , ELIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Broons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1984
Siret
33005721700029
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage de porcins,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières
Adresse
8 LA CLAIRAIS
22250 , ROUILLAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Rouillac
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1984
Siret
33005721700011
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Activité principale
Élevage de porcins
Adresse
LD LA VILLE EVEN
22250 , ROUILLAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
524
Date d'ajout
14/02/2009
Description
Réduction de capital à compter du 31/12/2008 Ancien : 244720 EUR Nouveau : 183920 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2008 : Partant : BOUESNARD Wilfrid, Co-Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).