Entreprise : FRANCOIS AUCHERE ET FILS - SIREN 330 055 104
Identité
Dénomination
FRANCOIS AUCHERE ET FILS
SIREN (siège)
330 055 104
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1984
Date de fin de la personne morale
31/07/2054
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
68602.06 EUR
Adresse du siège
114 RUE GRANDE 77300 FONTAINEBLEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUCHERE GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
77 SAMOREAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1984
Siret
33005510400013
Code APE
5404
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ACHAT, VENTE EN GROS, DEMI-GROS ET DETAIL, FABRICATION, TRANSFORMATION , REPARATTION DE TOUS ARTICLES D'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ORFEVRERIE, CADEAUX, A L'ETAT NEUF OU D'OCCASION. PRISE EN GERANCE ET EXPLOITATION DE TOUT FONDS DE COMMERCE DE MEME NATURE. HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFEVRERIE-CADEAUX
Adresse
114 RUE 114 Rue GRANDE
77300 , Fontainebleau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
19/05/2003
Description
: --- PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 MAI 2003 LE TRIBUNAL A ORDONNE LA JONCTION DE LA PROCEDURE AVEC CELLE OUVERTE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE FRANCOIS AUCHERE SA. - DATE D'EFFET : 13/05/2003
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 450 000.00 FRF nouveau montant : 68 602.06 EUR
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
07/05/1993
Description
: --- REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES PAR JUGEMENT EN DATE DU 27.04.93 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTEREAU A REPORTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE DU 02.12.91 A COMPTER DU 27/04/93
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
05/08/1992
Description
: --- PAR JUGEMENT EN DATE DU 21.07.92 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTEREAU A NOMME MR ROBINET COMME JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR VINOY A COMPTER DU 21.07.92
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/06/1992
Description
: --- LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT EN DATE DU 09/06/92 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTEREAU A MIS FIN A LA PROCEDURE SIMPLI- FIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGE COMMISSAIRE : MR VINOY LIQUIDATEUR : ME DELESTRADE 12 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77130 MONTEREAU CESSATION DES PAIEMENTS : 06/05/92 A COMPTER DU 09/06/92
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
14/05/1992
Description
: --- DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 06/05/92 A COMPTER DU 06/05/92
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/05/1992
Description
: --- (OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE) REDRESSEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/05/92 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTEREAU A OUVERT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUGE COMMISSAIRE : MR VINOY REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME DELESTRADE 12 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77130 MONTEREAU CESSATION DES PAIEMENTS : 06/05/92 A COMPTER DU 12/05/92
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/05/1992
Description
: --- RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR LA SA FRANCOIS AUCHERE LE 10 AVRIL 1984 - A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1991 -
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/12/1986
Description
: --- DECISION DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE NONOBSTANT LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 28/07/86
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/08/1984
Description
Historique des observations depuis le 01/08/1984 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 726 le 01/08/1984 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 22/04/1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).