Entreprise : CUMA DE CHANGE - SIREN 330 011 297
Identité
Dénomination
CUMA DE CHANGE
SIREN (siège)
330 011 297
Date d'immatriculation au RNE
11/07/1984
Début d’activité
14/05/1984
Date de fin de la personne morale
10/07/2083
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
16986 EUR
Adresse du siège
MAINE DE CHANGE 53810 CHANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETON THIERRY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Changé
Nom, Prénom(s)
GEHARD PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Changé
Nom, Prénom(s)
MOULLIERE FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Changé
Nom, Prénom(s)
MOULLIERE JEROME , MICKAEL , GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Saint-Ouën-des-Toits
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/05/1984
Siret
33001129700026
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel en commun
Autres Activités
Utilisation de matériel en commun
Adresse
MAINE DE CHANGE
53810 , CHANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/05/1984
Siret
33001129700018
Code APE
713A
Adresse
LD GRANDE FONTAINE
53810 , CHANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
456
Date d'ajout
29/01/2008
Description
Augmentation du capital social - à compter du 11/09/2007 Ancien : 15.090 EUR Nouveau : 16.986 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/09/2007 : - changement de Trésorier partant : GEHARD Henri nouveau : GEHARD Philippe
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).