Entreprise : SCI COLMAES - SIREN 329 990 857
Identité
(Entreprise radiée le 07/05/2021)
Dénomination
SCI COLMAES
SIREN (siège)
329 990 857
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1984
Fermeture de l'établissement - 32999085700032
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/2019
Fermeture de l'établissement - 32999085700016
- Date d'effet de la fermeture : 21/06/2001
Fermeture de l'établissement - 32999085700024
- Date d'effet de la fermeture : 01/05/2005
Date de fin de la personne morale
29/05/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
36587.76 EUR
Adresse du siège
41 B RUE TURGOT 59420 MOUVAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANDIN LAURINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1992
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
BLANDIN DIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
BLANDIN CLARISSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1988
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2003
Commune de résidence
Bouvines
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE TOM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1997
Commune de résidence
Bouvines
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE ZOE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1997
Commune de résidence
Bouvines
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE CATHERINE
Nom d'usage
DUFOSSEZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE VERONIQUE , MARIE , JOSEPH , GHISLAIN
Nom d'usage
BLANDIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE MICHEL , MARIE , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DUFOSSEZ BAPTISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1991
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DUFOSSEZ FOUCAULD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1995
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DUFOSSEZ HUGO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1992
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE MANON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1998
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DUFOSSEZ CANDICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2002
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE JULIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2004
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2001
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE FRANCOISE
Nom d'usage
LEPLUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE DAMIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE RAPHAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE BERNADETTE
Nom d'usage
GONDRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Asnières-lès-Dijon
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Bouvines
Nom, Prénom(s)
DEVIANNE JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1984
Siret
32999085700016
Code APE
702C
Adresse
70 RUE GRANDE RUE
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/05/1984
Siret
32999085700032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et notamment d'un immeuble situé a tourcoing 18 grand pplace administration et exploitation de ces immeubles par bail location ou autrement
Adresse
41 B RUE 41 bis rue Turgot
59420 , Mouvaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/2001
Siret
32999085700024
Code APE
702C
Adresse
30 RUE DES CHATEAUX
59290 , WASQUEHAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA PILATERIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
07/05/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-11-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/01/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 04-07-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette du 14-12-2018 et rectificatif du 12-01-2019 et DU : 19-01-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/05/1984
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE : L'INDICATEUR DES F LANDRES DU 11/5/84
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).