Entreprise : DE CONVIGE - SIREN 329 970 321
Identité
Dénomination
DE CONVIGE
SIREN (siège)
329 970 321
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1984
Début d’activité
28/12/1983
Date de fin de la personne morale
11/06/2083
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Gestion de stocks d'eau de vie
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
45124.91 EUR
Adresse du siège
LES ROMPIS 16120 ANGEAC-CHARENTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHAUD ROBERT , LOUIS , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Châteauneuf-sur-Charente
Nom, Prénom(s)
MICHAUD GERARD , PIERRE , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Angeac-Charente
Nom, Prénom(s)
SILVESTRI JEAN-DENIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/12/1983
Siret
32997032100017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Gestion de stocks d'eau de vie
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
LES ROMPIS
16120 , ANGEAC-CHARENTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/05/2023
Description
Dissolution à compter du 30/03/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/03/2023, siège de la liquidation : 23 Rue du Quai des Farines 33000 Bordeaux, parution de la publicité légale : Le Courrier Français paru le 05/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).