Entreprise : SCI PIERRE ET SAULNIER - SIREN 329 958 102
Identité
(Entreprise radiée le 10/02/2023)
Dénomination
SCI PIERRE ET SAULNIER
SIREN (siège)
329 958 102
Date d'immatriculation au RNE
04/09/1984
Fermeture de l'établissement - 32995810200017
- Date d'effet de la fermeture : 26/11/2022
Date de fin de la personne morale
03/09/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
12 RUE CHARLES MILCENDEAU 85300 CHALLANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Saulnier DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Lucon
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ ELISABETH
Nom d'usage
SAULNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Luçon
Nom, Prénom(s)
PIERRE HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
PIERRE NELLY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Châtillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1984
Siret
32995810200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
location d'immeubles location d'immeubles non meuble
Adresse
12 RUE 12 rue Milcendeau
85300 , Challans - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
10/02/2023
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 26-11-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
11/01/2023
Description
Dissolution à compter du 26-11-2022, journal publicateur : Ouest-France du : 16-01-2023, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/09/1984
Description
Historique des observations depuis le 04/09/1984 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : OUEST-FRANCE MOD DU 10.12.1984. LIBERATION DE LA TOTALITE DU CAPITAL A CPTER DU 9.11.1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).