Entreprise : LES RIVES DU LOIRET - SIREN 329 915 102
Identité
Dénomination
LES RIVES DU LOIRET
SIREN (siège)
329 915 102
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1984
Date de fin de la personne morale
09/08/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
55000 EUR
Adresse du siège
635 RUE DE LA REINE BLANCHE 45160 OLIVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEREAUD BERTRAND , MICHEL , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Olivet
Nom, Prénom(s)
BEREAUD JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Olivet
Nom, Prénom(s)
SALLE MARCEL , NARCISSE , LEONCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Commune de résidence
Neuville-aux-Bois
Dénomination
AUDIT EXPERTISE CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Orléans CEDEX 1
Dénomination
FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 0
Dénomination
AJAssociés
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/11/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1984
Siret
32991510200019
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations se rapportant à la restauration et à l'hôtellerie
Adresse
635 RUE DE LA REINE BLANCHE
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
18/11/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 17/11/2021 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
10/02/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce d'Orléans en date du 05/02/2020 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 05/02/2020, désignant en qualité de liquidateur SELARL VILLA FLOREK en la personne de Maître Delphine FLOREK 54 rue de la Bretonnerie 45000 ORLÉANS.
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
31/01/2020
Description
ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA SOCIETE PAR LA SELARL AJASSOCIES (en la personne de Me PREVILLE) par ordonnance du 25/11/2019 POUR une durée de 3 mois renouvelables
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
09/03/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-10-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).