Entreprise : SCI ALBERT 1ER - SIREN 329 890 891
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2021)
Dénomination
SCI ALBERT 1ER
SIREN (siège)
329 890 891
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2002
Fermeture de l'établissement - 32989089100024
- Date d'effet de la fermeture : 21/12/2021
Fermeture de l'établissement - 32989089100016
- Date d'effet de la fermeture : 21/12/2021
Date de fin de la personne morale
08/12/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
194370 EUR
Adresse du siège
2 B CHE DE LA BLANCHISSERIE 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELMART FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
HERMANT OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
CHAVALLE PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Famars
Nom, Prénom(s)
FONTAINE ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
CAMBRAI
Nom, Prénom(s)
LANGUILLE CYRILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Proville
Nom, Prénom(s)
GUEUDET LUDOVIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
JENLAIN
Nom, Prénom(s)
TARANNE ISABELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
VALENCIENNES
Nom, Prénom(s)
L'HERMINE ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
VALENCIENNES
Nom, Prénom(s)
VANNESTE ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Valenciennes
Dénomination
BDL HOLDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Cambrai
Dénomination
PL PATRIMOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Famars
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/05/1984
Siret
32989089100016
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
67 AV ALBERT 1ER
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2002
Siret
32989089100024
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles, Terrains etc..Location
Adresse
2 B CHE 2bis Chemin de la Blanchisserie
59400 , Cambrai - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10282
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 26/06/2021 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Dissolution à compter du 26/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/06/2021, liquidateur : FONTAINE Alain, siège de la liquidation : 2bis Chemin de la Blanchisserie 59400 Cambrai, parution de la publicité légale : Le Courrier - La Gazette paru le 24/12/2021
Numéro d'observation
10287
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/06/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2101
Date d'ajout
02/10/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 20/09/2007 : Partant : BRUNEAU BERNARD, Associé Société Civile Nouveau : LANGUILLE Cyrille, Associé Société Civile Nouveau : DELMART Frédéric, Associé Société Civile Nouveau : HERMANT Olivier, Associé Société Civile
Numéro d'observation
602
Date d'ajout
27/03/2008
Description
Transfert du siège social à compter du 05/11/2007 : Ancienne adresse : 66 boulevard Faidherbe 59400 Cambrai Nouvelle adresse : 2bis chemin de la Blanchisserie 59400 Cambrai
Numéro d'observation
370
Date d'ajout
26/02/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 20/09/2007 Ancien : 165 300 EUR Nouveau : 194 370 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).