Entreprise : MANUFACTURE D'IMPRESSIONS DE GILLONNAY - SIREN 329 890 180
Identité
Dénomination
MANUFACTURE D'IMPRESSIONS DE GILLONNAY
Sigle
MIG
SIREN (siège)
329 890 180
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1984
Début d’activité
01/04/1984
Date de fin de la personne morale
28/05/2034
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Impressions sur tissus et tous travaux d'ennoblissement.
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Capital social
41396 EUR
Adresse du siège
536 RTE DE LA BIEVRE 38260 GILLONNAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BARONNIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBETS MARC , JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JI HONG
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Bussy-Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
YU HUAJIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nanterre
Dénomination
KPMG Entreprises
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1984
Siret
32989018000014
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Impressions sur tissus et tous travaux d'ennoblissement
Adresse
536 RTE DE LA BIEVRE
38260 , GILLONNAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BARONNIERE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/002456
Date d'ajout
07/03/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 07/03/2017 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître CUINET 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE Date de cessation des paiements : 31/01/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/002840
Date d'ajout
09/03/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 10/02/2016.
Numéro d'observation
F05/000214
Date d'ajout
18/01/2005
Description
Fusion-absorption de la société MANUGYL DEVELOPPEMENT dont le siège social est La Baronnière 38260 GILLONNAY, 391 818 200 RCS VIENNE le 20 novembre 2004 avec effet rétroactif au 1er avril 2004.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).