Entreprise : SCI JEAN SANS PEUR - SIREN 329 870 935
Identité
(Entreprise radiée le 25/06/2018)
Dénomination
SCI JEAN SANS PEUR
SIREN (siège)
329 870 935
Date d'immatriculation au RNE
04/06/1984
Date de fin de la personne morale
03/06/2034
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
2 B AV DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 21000 DIJON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUSSERRE PIERRE-MARIE , CLAUDE , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
DUSSERRE JEAN-MARC , FRANCIS , JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Veyrier-du-Lac
Nom, Prénom(s)
DUSSERRE LAURENCE , MARIE-MATHILDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Diénay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/1984
Siret
32987093500015
Code APE
702C
Adresse
7 RUE SAINTE ANNE
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/04/1984
Siret
32987093500023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition propriété administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers. Toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social
Adresse
2 B AV 2 bis avenue de la Ie Armée Française
21000 , Dijon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6402
Date d'ajout
25/06/2018
Description
Radiation du RCS le 25/06/2018 avec effet au 31/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6016
Date d'ajout
15/06/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : DUSSERRE Laurence, Marie-Mathilde Le siège de la liquidation est fixé à : 29 Rue Léon Veil Picard 21120 DIENAY Journal d'annonces légales : le journal du palais en date du 19/03/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).