Entreprise : SCI SOPADO - SIREN 329 778 682
Identité
(Entreprise radiée le 09/11/2022)
Dénomination
SCI SOPADO
SIREN (siège)
329 778 682
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1991
Date de fin de la personne morale
28/05/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
78 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOCH BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
Noel ADRIEN , DAVID , FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Paris
Dénomination
F.D.N. INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
IMMOBILIERE FDN
Qualité
Associé unique (qui participe à l’activité EURL)
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1990
Siret
32977868200024
Code APE
702C
Adresse
41 RUE DE LA BARRE
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/07/1992
Siret
32977868200032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
43 RUE PATOU
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/06/2017
Siret
32977868200040
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
111 RUE BERTHE MORISOT
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/06/2017
Siret
32977868200057
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, propriété et gestion de tous immeubles et biens immobiliers, gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières.
Adresse
78 AV 78 avenue Raymond Poincaré
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019D0209015
Date d'ajout
09/11/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019D020908
Date d'ajout
08/11/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 12-09-2022
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
22/03/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A PARIS (75116) - 78 AVENUE RAYMOND POINCARE RC PARIS (2019D02090) LE 01-01-2019
Numéro d'observation
2019D020901
Date d'ajout
21/03/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/05/1991
Description
Historique : CETTE SOCIETE CIVILE TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL ET SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE VILLENEUVE D'ASCQ 187 AV. DE BRIGODE -A DATER DU 15.10.1990 RCS ROUBAIX-TOURCOING D 329 778 682 (84 D 55) ACTE CONSTITUTIF : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX- TOURCOING LE 14 MAI 1984 PUBLIE DANS LA CROIX DU NORD DU 15.04.1984 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOURCOING LE 23.04.1991 ET LILLE LE 29.04.1991 PUBLIE DANS LA GAZETTE DE LA REGION DES 2/3 NOVEMBRE 1990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).