Entreprise : GUERANDIS - SIREN 329 764 302
Identité
Dénomination
GUERANDIS
SIREN (siège)
329 764 302
Date d'immatriculation au RNE
17/07/1984
Début d’activité
14/05/1986
Date de fin de la personne morale
16/07/2083
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes activités de type supermarché ou hypermarché, vente d'objets d'occasion. Location aux particuliers ou aux professionnels de véhicules à moteur sans chauffeur pour le transport de marchandises et/ou de passagers l'achat et la vente de véhicules roulants la réalisation de toutes prestations liées à cette activité et notamment toutes prestations administratives relatives à la mise en servies desdits véhicules telle que la délivrance de cartes grises ; blanchisserie et pressing.
Code APE
4711F - Hypermarchés
Capital social
800000 EUR
Adresse du siège
VILLEJAMES 44350 GUERANDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE LORRE ANTHONY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Dénomination
CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orvault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/05/1986
Siret
32976430200033
Code APE
4711F - Hypermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités de type supermarché ou hypermarché, vente d'objets d'occasion. Location aux particuliers ou aux professionnels de véhicules à moteur sans chauffeur pour le transport de marchandises et/ou de passagers l'achat et la vente de véhicules roulants la réalisation de toutes prestations liées à cette activité et notamment toutes prestations administratives relatives à la mise en servies desdits véhicules telle que la délivrance de cartes grises ; blanchisserie et pressing.
Adresse
VILLEJAMES
44350 , GUERANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/05/1986
Siret
32976430200025
Enseigne
CENTRE LECLERC
Code APE
521D
Adresse
AV ANNE DE BRETAGNE
44350 , GUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
11/04/2022
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION L'ONCLE SAM FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL ZAC DE VILLEJAMES 44350 GUERANDE RCS ST NAZAIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
07/01/2015
Description
Au 25/09/2014 modification du commissariat aux comptes. Commissaire aux comptes titulaire partant : Société SACOPAL. Commissaire aux comptes suppléant partant : Bruno HANNEQUART
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
03/05/2013
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION GUERANDIS FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL ZAC DE VILLEJAMES 44350 GUERANDE RCS ST NAZAIRE
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
03/05/2013
Description
ANCIENNE DENOMINATION: GUERANDIMMO
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/07/2011
Description
224020110728 ********* Changement commissaire aux comptes Date d'effet de la formalité: 22/04/2011 Anc commis. Comptes supplt. : Mr BOLLORE Claude Commissaire aux comptes suppl. : Mr HANNEQUART Bruno.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/09/2009
Description
030020090914 ********* Changement de dénomination sociale Date d'effet de la formalité: 30/07/2009 Changement de dénomination de : GUERANDIS en : GUERANDIMMO Changement / activité ... ancienne activité : hypermarché, vente réparation entretien de tous moyens de locomotion à 2 roues quelles que soient les cylindrées et accessoires y afférents - la prise de participation dans toutes sociétés se rattachant directement ou indirectement a l'objet social, toutes opérations de nature immobilière acquisition ou aliénation ayant pour objet de développer de conserver ou de restructurer l'activité de la société ... nouvelle activité : acquisition gestion détention de participations dans des sociétés exploitants des hypermarchés E.LECLERC Apport partiel d'actif au 1/11/2008 à la société GUERANDIS (anciennement ELLE&LUI) ST NAZAIRE RCS 504 303 090
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/09/2009
Description
Apport partiel d'actif au 1/11/2008 à la société G UERANDIS (anciennement ELLE&LUI) ST NAZAIRE RCS 50 4 303 090
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/08/2008
Description
8800200808200800 ********* Réduction du capital ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité : 20/6/2008 Réduction du capital social de 800 000 à 774 880 Euros puis augmentation de 25 120 Euros pour le porter à 800 000 Euros
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/02/2003
Description
120020030212 ********* Transformation en S.A.S. Date d'effet de la formalité: 14/11/2002 Changement de forme juridique de : Société Anonyme en : Société par actions simplifiée PRESIDENT : M. LE LORRE Yannick André Robert. Anc administrateur : Sté DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR. Anc administrateur : SA STE BREVINOISE DE DISTRIBUTION BREVIDIS. Anc administrateur : SA STE DISNIORT. Anc administrateur : M. CHARTIER Pierre François Jean Marie.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/06/2001
Description
080020010607 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 06/04/2001 Changement de capital social de : 3000000.00 FRF en : 800000.00 EUR
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/04/1998
Description
700019980409 DIVE19980409 date présumée réception CFE-CCI : 30/03/1998
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/07/1984
Description
Historique : ADRESSES ANTERIEURES DU SIEGE SOCIAL : SAINT-NAZAIRE "Le Petit Caporal" GUERANDE Avenue Anne de Bretagne - MODIF. du 13/11/96 : A/c du 23 /10/96, REINSTAL- LATION APRES TRANSFERT DU SIEGE & Pal ETS de GUERANDE, Ave Anne de Bretagne, à l'a dresse indi- quée ci-dessus - MODIF. du 30/09/1997 : Suivant délibérations de l'AGE du 3/07/1997, mo dification de la date de clôture de l'exercice soc ial portée au 31/10 de chaque année (au lieu du 30 /11) - MODIF. du 3/04/1998 : Le Conseil d'Administ ratio réuni le 4/2/98 a pris acte de la DEMISSION de la Sté SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION de ses fonct ions d'Administrateur & a décidé de coopter en rem place ment Mr CHARTIER Pierre. La Sté BREVIDIS, Ad minis- trateur, est représentée par Mr BROUARD Gil les (en remplacement de Mr BRETECHE Gérard). - MOD IFICATION DU 7/1/1998 : En date du 12/12/1998 le C onseil d'Administration a constaté la fin du manda t de Directrice Générale de Mme LE LORRE Chantal, décédée. - MODIF. du 29/07/1999 : a/c du 13/03/199 9, déclaration d'adjonction de l'activité de "Vent e, réparation, entretien de tous moyens de locatio n à deux roues quelles que soient les cylindrées & accessoires y afférents". MODIFICATION DU 15.11.9 9, AU 1.10.99, ACTIVITES AJOUTEES : LA PRISE DE PA RTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES SE RATTACHANT DIR ECTEMENT OU INDIRECTE- MENT A L'OBJET SOCIAL TOUTE S OPERATIONS DE NATURE IMMOBILIERE ACQUISITION OU ALIENATION AYANT POUR OBJET DE DEVELOPPER DE CONSE RVER OU DE RESTRUCTU- RER L'ACTIVITE DE LA SOCIETE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).