Entreprise : SCEA LABORDE - SIREN 329 744 676
Identité
Dénomination
SCEA LABORDE
SIREN (siège)
329 744 676
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1984
Début d’activité
16/05/1984
Date de fin de la personne morale
15/05/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
58050 EUR
Adresse du siège
LD LA BUTTE 40240 LOSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRANA LAETITIA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Losse
Nom, Prénom(s)
LABORDE DAVID , JEAN-HUBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
LOSSE
Nom, Prénom(s)
LABORDE MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Losse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/05/1984
Siret
32974467600019
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LA BUTTE
40240 , LOSSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
63
Date d'ajout
12/01/2004
Description
MODIFICATION DE L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE Ancienne:SCEA LABORDE DUBOUIL Nouvelle:SCEA LABORDE; REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL Ancien:58.997,76 EUROS Nouveau:58.050,00 EUROS; CHANGEMENT DE GERANT Partant: Monsieur DUBOUIL Jean Jacques Nouveau Gérant: Mme DEULEY Martine épouse LABORDE; CESSION DE PARTS entre M.DUBOUIL et M.LABORDE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63
Date d'ajout
12/01/2004
Description
EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES Date d'effet : 20/12/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 387 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 58 997.77 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).