Entreprise : CUMA DE PARSAC - SIREN 329 726 129
Identité
Dénomination
CUMA DE PARSAC
SIREN (siège)
329 726 129
Date d'immatriculation au RNE
09/05/1984
Début d’activité
09/05/1984
Date de fin de la personne morale
08/05/2034
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
1219.59 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 23140 PARSAC-RIMONDEIX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Parsac
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARBAILE ALAIN
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Parsac-Rimondeix
Nom, Prénom(s)
HERIN GERARD
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Parsac-Rimondeix
Nom, Prénom(s)
ANDRIVON BERTRAND
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Blaudeix
Nom, Prénom(s)
BONGIRAUD GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Parsac-Rimondeix
Nom, Prénom(s)
BENOIT DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Parsac-Rimondeix
Nom, Prénom(s)
PARBAILE JULIEN
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Parsac-Rimondeix
Nom, Prénom(s)
AUFORT ERIC
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Parsac-Rimondeix
Nom, Prénom(s)
MARGOT AURELIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Parsac-Rimondeix
Nom, Prénom(s)
LEPRAT AUDRAY
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1993
Commune de résidence
Domeyrot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/05/1984
Siret
32972612900029
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
MAIRIE
23140 , PARSAC-RIMONDEIX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Parsac
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
30/03/1984
Siret
32972612900011
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
MAIRIE
23140 , DOMEYROT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FABRE CYRILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1653
Date d'ajout
01/10/2012
Description
Changement de dénomination à compter du 27/06/2012 Ancienne : CUMA DE SERVIERES Nouvelle : CUMA DE PARSAC Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 27/06/2012 : Ancienne adresse : MAIRIE 23140 Domeyrot / Nouvelle adresse : Mairie 23140 PARSAC Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/06/2012 : Partant : CHASSANG Michel Bruno, Trésorier Partant : SOLVIGNON Pascal Herve, Président Partant : PINAUD Jean Pierre Francois, Vice-Président Nouveau : LAMONNERIE gérald, Trésorier et administrateur Nouveau : ANDRIVON bertrand, Secrétaire et administrateur Nouveau : HERIN gérard, Administrateur Nouveau : BENOIT daniel, Administrateur Nouveau : BONGIRAUD gilles, Administrateur Nouveau : AUFORT eric, Administrateur Changement de qualité : PARBAILE Alain, Secrétaire devient Président et Administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1648
Date d'ajout
14/12/2005
Description
ANCIEN SECRETAIRE ET NOUVEAU PRESIDENT : MR SOLVIGNON PASCAL ANCIEN PRESIDENT : MR FABRE CYRILLE NOUVEAU SECRETAIRE : MR PARBAILE ALAIN Date d'effet : 30/09/2005
Numéro d'observation
1476
Date d'ajout
21/12/2000
Description
ANCIEN PRESIDENT : MR PINAUD JEAN PIERRE ANCIEN VICE PRESIDENT : MR VARILLAUD MICHEL ANCIEN TRESORIER : MME PANTHIER JACQUELINE ANCIEN SECRETAIRE ; MR BOUCHON BERNARD NOUVEAU PRESIDENT : MR FABRE CYRILLE NOUVEAU VICE PRESIDENT : MR PINAUD JEAN PIERRE NOUVEAU TRESORIER : MR CHASSANG MICHEL NOUVEAU SECRETAIRE : MR SOLVIGNON PASCAL A COMPTER DU 14 FEVRIER 2000
Numéro d'observation
869
Date d'ajout
08/07/1999
Description
ANCIEN PRESIDENT : MRETEVE ANDRE ANCIEN TRESORIER ET NOUVEAU SECRETAIRE : MR BOUCHON BERNARD NOUVEAU PRESIDENT : MR PINAUD JEAN PIERRE NOUVEAU TRESORIER : MME PANTHIER JACQUELINE A COMPTER DU 6 OCTOBRE 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 8 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 219.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).