Entreprise : SCI FRANCOIS ANGELINE AMELLE - SIREN 329 714 661
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2021)
Dénomination
SCI FRANCOIS ANGELINE AMELLE
Sigle
SCI FAA
SIREN (siège)
329 714 661
Date d'immatriculation au RNE
11/05/1984
Fermeture de l'établissement - 32971466100017
- Date d'effet de la fermeture : 27/09/2021
Date de fin de la personne morale
10/05/2074
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LES GRAVES 84100 ORANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORIENTE ANDREE
Nom d'usage
VEUVE FLANDIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1932
Commune de résidence
ORANGE
Nom, Prénom(s)
FLANDIN DANIELLE
Nom d'usage
CHAYAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Orange
Nom, Prénom(s)
BARBADORA NICOLE
Nom d'usage
CALLEJA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Orange
Nom, Prénom(s)
FLANDIN MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Orange
Nom, Prénom(s)
BARONE FRANCOISE
Nom d'usage
FLANDIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Orange
Nom, Prénom(s)
FLANDIN MIREILLE
Nom d'usage
BISCARRAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Orange
Nom, Prénom(s)
FLANDIN VIRGINIE
Nom d'usage
FIDELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Orange
Nom, Prénom(s)
FLANDIN JEAN-PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
VALSERHONE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/02/1984
Siret
32971466100017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition propriété administration exploitation par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
Quartier des Graves
84100 , Orange - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38182
Date d'ajout
28/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 28/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25795
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1421
Date d'ajout
30/04/2002
Description
ANCIEN GERANT DECEDE : FLANDIN PHILIPPE NOUVEAU : LORIENTE ANDREE VEUVE FLANDIN A COMPTER DU 20 MARS 2002 JOURNAL : TPBM DU 29 MARS 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).