Entreprise : SA CALITEX - SIREN 329 682 058
Identité
Dénomination
SA CALITEX
SIREN (siège)
329 682 058
Date d'immatriculation au RNE
17/05/1984
Début d’activité
01/06/1984
Date de fin de la personne morale
16/05/2083
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
La fabrication, la confection, le négoce et la vente au détail des produits et articles textiles de toute nature.
Code APE
4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Capital social
2500000 EUR
Adresse du siège
70 RUE DE DOUAI 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COQUEL MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
LERICHE FREDERIK
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Eswars
Nom, Prénom(s)
LERICHE MARTINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Eswars
Nom, Prénom(s)
LERICHE ALEXANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Tilloy lez cambrai
Dénomination
BL COMMISSARIAT ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Tourcoing
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1984
Siret
32968205800014
Code APE
4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La fabrication, la confection, le négoce et la vente au détail des produits et articles textiles de toute nature.
Adresse
70 RUE DE DOUAI
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
547
Date d'ajout
03/02/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/12/2009 : Partant : LERICHE Maxime, Administrateur Nouveau : LERICHE Alexandre, Administrateur Modifié : LERICHE Frédérik, Président directeur général Modifié : LERICHE Martine, Administrateur Modifié : COQUEL Michel, Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2172
Date d'ajout
29/11/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 19/06/2006 : Partant : Sa Codepar représentée par Lambert Paul, administrateur partant : Dupire Vincent, administrateur nouveau : Leriche maxime, administrateur
Numéro d'observation
901
Date d'ajout
24/04/2002
Description
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 1 000 000 F à 16 398 925 F et conversion en 2 500 000 euros - Mr Frederik Leriche devient président directeur général - nomination de la société Codepar Dont le représentant permanent est Mr Lambert Paul en remplacement de la société Domicial. Date d'effet : 28/12/2001
Numéro d'observation
1962
Date d'ajout
29/11/2000
Description
Nomination de Mr Dupiere Vincent en qualité d'administrateur en remplacement de Mr Lambert Paul-Rene ; Changement de représentant permanent de la société Domicial (administrateur), Mr Paul-Rene Lambert en remplacement de Mr Dupire Vincent. Date d'effet : 20/10/2000
Numéro d'observation
1034
Date d'ajout
14/06/1996
Description
Nomination de la sa Domicial -Représentée par Mr Vincent Dupire- et de Mr Paul rêné Lambert en qualité d'administrateur en remplacement de Mrs Thierry Pollet et Jérôme Pollet, démissionnaire, a/C du 22.05.96 ; Demis- Sion de Mr Thierry Pollet, directeur général, a/C du 22.05.96 Pv du conseil d'administration du 30.04.96 - dépôt du 06.06.96.
Numéro d'observation
1621
Date d'ajout
19/09/1995
Description
Régularisation : Achat d'une partie du fonds de commerce ayant trait à la commercialisation de produits textiles à la sa Artis à lieu st-Amand sous le nom commercial "Artis" au prix de 150.000 F et exploité, 70, rue de Douai à cambrai a/C du 01.06.95.
Numéro d'observation
1015
Date d'ajout
07/06/1995
Description
Régularisation : Changement de la date de clôture de l'exercice social ; Retour de la date de clôture au 31.05 Au Lieu du 31.12 (l'exercice en cours se terminera le 31.05.95 et aura donc une durée de 12 mois), à compter du 30.12.94 - dépôt du 02.06.95.
Numéro d'observation
449
Date d'ajout
01/03/1995
Description
Régularisation : Modification de la date de clôture de l'exercice social, le 31.12 Au Lieu du 31.05 (l'exercice social 1994 a été clôture le 31.12.94), à compter du 24.11.94 - dépôt du 28.02.95.
Numéro d'observation
1355
Date d'ajout
26/07/1994
Description
Fusion-Absorption de la Ste Linjvyl par la société Calitex a/C du 27.05.94.
Numéro d'observation
226
Date d'ajout
01/02/1994
Description
Régularisation : Nomination de Mr Jean-Pierre Conynck en qualité de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Michel Verclytte a/C du 20.11.92 - dépôt du 27.01.94.
Numéro d'observation
227
Date d'ajout
01/02/1994
Description
Nomination de Mr Michel Coquel en qualité de commissaire aux comptes Titulaire en remplacement de la S.R.T.F.C. Et de Mr Xavier Lhote en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Jean-Pierre Conynck a/C du Pv d'AGO du 30.11.93 - dépôt du 06.01.94.
Numéro d'observation
527
Date d'ajout
17/03/1989
Description
Nomination d'un directeur général : M.Thierry Pollet a/C du 1/1/89 et d'un nouvel administrateur : M. Jérôme Pollet en remplacement de M. Daniel tondeur,démissionnaire - Pv d'AGO du 20/1/89 - dépôt du 15/3/89. À compter du 20/01/89
Numéro d'observation
94
Date d'ajout
06/04/1987
Description
Transformation de la SARL en sa, augmentation de capital a/C du 19.01.87.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).