Entreprise : SA LA FONDERIE CHAROLLAISE - SIREN 329 642 151
Identité
Dénomination
SA LA FONDERIE CHAROLLAISE
SIREN (siège)
329 642 151
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
03/04/1984
Date de fin de la personne morale
12/01/2034
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
fonderie de fontes ordinaires - GS - NI - HARS - NI - RESIST - 15/3 aciers au manganèse, aciers réfractaires
Code APE
2452Z - Fonderie d'acier
Capital social
208127 EUR
Adresse du siège
3 AV RENE CASSIN 71420 GENELARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ECHALIER BENJAMIN , CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Montceau-les-Mines
Nom, Prénom(s)
ECHALIER BERNARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Palinges
Dénomination
CAP OFFICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/04/1984
Siret
32964215100016
Nom commercial
L.F.C.
Code APE
2452Z - Fonderie d'acier
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
fonderie de fontes ordinaires - GS - NI - HARS - NI - RESIST - 15/3 aciers au manganèse, aciers réfractaires
Adresse
3 AV RENE CASSIN
71420 , GENELARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3 Avenue René Cassin
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/001908
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Modification relative aux dirigeants ECHALIER Benjamin Claude nom d'usage : ECHALIER Benjamin n'est plus président du directoire ECHALIER Benjamin Claude nom d'usage : ECHALIER Benjamin devient président ECHALIER Bernard nom d'usage : ECHALIER Bernard n'est plus président du conseil de surveillance ECHALIER Bernard nom d'usage : ECHALIER Bernard devient directeur général ECHALIER Bernard nom d'usage : ECHALIER Bernard n'est plus membre du conseil de surveillance MULOT Daniel Maurice nom d'usage : MULOT Daniel n'est plus vice président du conseil de surveillance MULOT Daniel Maurice nom d'usage : MULOT Daniel n'est plus membre du conseil de surveillance SCHEEVEN Nicole nom d'usage : ECHALLIER Nicole n'est plus membre du conseil de surveillance ECHALIER Benjamin Claude nom d'usage : ECHALIER Benjamin n'est plus membre du directoire ECHALIER Aurore nom d'usage : TOUILLON Aurore n'est plus membre du directoire à compter du 29/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001908
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 29/12/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 18 avril 1984 - N° 147 - documents ap du 26 avril 1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).