Entreprise : AMBULANCES MEURICE - SIREN 329 633 432
Identité
Dénomination
AMBULANCES MEURICE
SIREN (siège)
329 633 432
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1984
Début d’activité
01/04/1984
Date de fin de la personne morale
22/07/2083
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/1985
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
l'entreprise de transports de personnes. Le service d'ambulances transports assis (v.S.L.) et transports de corps avant mise en bière. Taxis ramassage
Code APE
8690A - Ambulances
Capital social
35000 EUR
Adresse du siège
1 RUE HENRI MATISSE 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PREZ CLOTAIRE , RENE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Lesdins
Nom, Prénom(s)
PREZ LEANDRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1985
Commune de résidence
Lesdins
Dénomination
HOLDING GODET PREZ
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1984
Siret
32963343200029
Code APE
8690A - Ambulances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
l'entreprise de transports de personnes. Le service d'ambulances transports assis (v.S.L.) et transports de corps avant mise en bière. Taxis ramassage
Adresse
1 RUE HENRI MATISSE
02110 , BOHAIN-EN-VERMANDOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/07/1984
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET RECOIT EN LOCATION GERANCE UN FONDS DE M. MEURICE DANIEL DU 01.04.84 AU 31.03.87 - 1990 ET 1993 - IERE INSE RT : L'AGRICULTEUR DU 06.04.84 DUREE DE LA SOCIETE : 99 ANS CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 30 SEPTEM BRE - DEPOT DES STATUTS : 13.04.84 - 197 - - JAL P UB : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 06.04.84 23 5 89- INSC MOD A COMPTER DU 15 2 89-CAPITAL SOCIAL PORT E DE 20000 A 50000 FRS DEPOT AU GREFFE DU 22 5 89 27/07/1994 INS. MOD. AGE EN DATE DU 23 MAI 1994 * RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE DU FOND S SIS A BOHAIN (02110) 1 RUE DE LA LIBERATION A CO MPTER DU 15 NOVEMBRE 1984. * TRANSFERT DU SIEGE SO CIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DU 1 RUE DE L A LIBERATION AU 1 RUE HENRI MATISSE A BOHAIN (0211 0). * EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL A : ENTREPRENEUR DE VOITURES DE PETITE REMISE JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 31 MAI 1994 DEPOT AU GREFFE DU 22 JUILL ET 1994 13/11/1995 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1994 * ANCIEN CAPITAL : 50.000,00 FRANCS * NOUVEAU CAPITAL : 200.000,00 FRANCS JOURNAL PIC ARDIE LA GAZETTE DU 22 AOUT 1995 DEPOT AU GREFFE D U 08 NOVEMBRE 1995 12/05/1999 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 05 MAI 1999 * DEMISSION DE MONSIEUR MEURIC E DANIEL DE SES FONCTIONS DE GERANT ET NOMINATION EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR GODET REGIS, POUR UNE DUREE ILLIMITEE, A COMPTER DU 05 MAI 1999. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 11 MAI 1999 DEPOT AU GREFF E DU 11 MAI 1999 12/04/2001 INSC.MOD. A.G.M. EN DA TE DU 20 MARS 2001 * CONVERSION DU CAPITAL EN EURO S PUIS AUGMENTATION DE CELUI-CI - ANCIEN CAPITAL : 200.000 FRANCS JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 04 AVRIL 2001 DEPOT AU GREFFE DU 12 AVRIL 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).