Entreprise : SCM MASSEURS KINESI GPE MEDICAL PASTEUR - SIREN 329 627 178
Identité
Dénomination
SCM MASSEURS KINESI GPE MEDICAL PASTEUR
SIREN (siège)
329 627 178
Date d'immatriculation au RNE
02/07/1984
Début d’activité
17/03/1983
Date de fin de la personne morale
01/07/2024
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES, PAR LA MISE EN COM- MUN DE MOYENS UTILISES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR KI- NESITHERAPEUTE;
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
7546 EUR
Adresse du siège
GROUPE MEDICAL PASTEUR 70180 DAMPIERRE-SUR-SALON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVIELLE DIDIER , GERARD , JOSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
DAMPIERRE SUR SALON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/03/1983
Siret
32962717800018
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES, PAR LA MISE EN COM- MUN DE MOYENS UTILISES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR KI- NESITHERAPEUTE;
Autres Activités
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES, PAR LA MISE EN COM- MUN DE MOYENS UTILISES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR KI- NESITHERAPEUTE;
Adresse
GROUPE MEDICAL PASTEUR
70180 , DAMPIERRE-SUR-SALON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
694
Date d'ajout
07/05/2003
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EURO ANCIEN MONTANT : 49.500 FRS NOUVEAU MONTANT : 7.546 EURO A COMPTER DU 27.09.02 ANCIEN GERANT : POIROT FABIENNE NOUVEAU GERANT : LEVIELLE DIDIER A COMPTER DU 30.09.02 Date d'effet : 30/09/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
512
Date d'ajout
08/08/1994
Description
GERANT PARTANT: MR CHAROLLAIS DOMINIQUE GERANT NOUVEAU: MELLE POIROT FABIENNE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1994
Numéro d'observation
311
Date d'ajout
27/04/1992
Description
NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE: -S C MDU CABINET DE MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU GROUPE MEDICAL PASTEUR A COMPTER DU 31.12.91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).