Entreprise : GROUPE CENTRACOM - SIREN 329 488 902
Identité
Dénomination
GROUPE CENTRACOM
SIREN (siège)
329 488 902
Date d'immatriculation au RNE
15/05/1984
Date de fin de la personne morale
14/05/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
870890 EUR
Adresse du siège
121 AV JEAN JAURES 59600 MAUBEUGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POTTIER DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Maubeuge
Nom, Prénom(s)
ARDUIN MICHELE
Nom d'usage
POTTIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Hautmont
Nom, Prénom(s)
POTTIER CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Maubeuge
Nom, Prénom(s)
BOURGUIGNON PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE - FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1990
Siret
32948890200027
Code APE
285D
Adresse
121 AV JEAN JAURES
59600 , MAUBEUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/08/2000
Siret
32948890200035
Code APE
285D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Tous travaux de mécanique générale tournage fraisage Etc - études réalisations montage et mise au point d ensembles électromécaniques assistance sur site extérieurs
Adresse
17 AV DU PARC
91380 , CHILLY-MAZARIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPOLIS BAT 2
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
19/11/2008
Description
Par jugement en date du 19 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe, statuant commercialement, a prononcé la faillite personnelle de Daniel POTTIER, gérant de société GROUPE CENTRACOM, pour une durée de 5 ans.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
11/08/2003
Description
--- PAR JUGEMENT EN DATE DU 26.06.2003, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AVESNES SUR HELPE, FAISANT FONCTION DE TRIBUNAL DE COMMERCE A PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DU 02.05.1996 ET A OUVERT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA SA GROUPE CENTRACOM. A CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 11.06.2003. A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 26.07.2003. LIQUIDATEUR :LA SELARL SOINNE ET ASSOCIES A AVESNES SUR HELPE.JUGE COMMISSAIRE : MR DELOFFRE. - DATE D'EFFET : 26/06/2003
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/12/2002
Description
--- SUIVANT CA DU 12-06-02, IL A ETE DECIDE DE CONFIER LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE A MR DANIEL POTTIER, PRESIDENT DU CA (ANCIENNE QUALITE : PDG)
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/08/2001
Description
--- SUIVANT L'AGE DU 31-05-01, MODIFICATION DE L'OBJET ET DE L'ACTIVIGE DE LA SOCIETE : - ANCIENNE ACTIVITE : TOUS TRAVAUX DE MECANIQUE GENERALE, TOURNAGE, FRAISAGE...ETC, ETUDES, REALISATIONS, MONTAGE, MISE AU POINT D'ENSEMBLES ELECTROMECANIQUES, ASSISTANCE SUR SITES EXTERIEURS ; - NOUVELLE ACTIVITE : TOUTES ACTIVITES SE RAPPORTANT A LA MECANIQUEGENERALE ET INDUSTRIELLE, LA CONSTRUCTION MECANIQUE, L'ETUDE, LA CONCEPTION, LA REALISATION, LE MONTAGE ET L'INSTALLATION D'ENSEMBLES ELECTROMECANIQUE DE MACHINES SPECIALES ET D'AUTOMATISME INDUSTRIELS AINSI QU'AUX OPERATIONS DE TRANSFERTS INDUSTRIELS - MISE A DISPOSITION DE TOUS MOYENS TECHNIQUES,ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX AU PROFIT DE TIERS - EXTENSION DU CHAMPS D'APPLICATION DE LA CLAUSE D'AGREMENT DE L'ARTICLE 13 DES STATUTS A LA TRANSMISSION DES OBLIGATIONS EMISES PAR LA SOCIETE.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/05/2001
Description
--- A COMPTER DU 31.08.2000 OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A CHILLY MAZARIN 91380, TECHNOPOLIS, BAT.2, 17 AVENUE DU PARC.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/12/2000
Description
--- L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 AOUT 2000 A APPROUVE LA FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE METRONICINDUSTRIE S.A. SIEGE SOCIAL 121 AVENUE JEAN JAURES A MAUBEUGE, ET DE LA SOCIETE CENTRACOM S.A. SIEGE SOCIAL 121 AVENUE JEAN JAURES A MAUBEUGE, ET A DECIDE D'AUGMENTER SON CAPITAL SOCIAL, ANCIEN CAPITAL : 1.567.500 FRANCS, NOUVEAU CAPITAL : 870.890 EUROS. L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 AOUT 2000 A DECIDE DE NOMMER AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR M. POTTIER CHRISTOPHE, 116 RUE DE MAIRIEUX A MAUBEUGE EN REMPLACEMENT DE MME DUPOTY VALERIE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/11/2000
Description
--- L'ASSEMBLEE GENERALE DU 03 AOUT 2000 DECIDE DE MODIFIER LA DENOMINATIO N DE LA SOCIETE A COMPTER DE CE JOUR, ANCIENNE DENOMINATION : CENTRAMEC NOUVELLE DENOMINATION : GROUPE CENTRACOM.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/07/1998
Description
--- NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT MR BOURGUIGNON PIERRE EN REMPLACEMENT DE MR BESTEL JEAN A COMPTER DU 04/06/98
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
25/06/1996
Description
--- PAR ARRET EN DATE DU 02 MAI 1996, LA COUR D'APPEL DE DOUAI, STATUANT COMMERCIALEMENT, A ADOPTE LE PLAN DE REDRESSSEMENT PRESENTE PAR LA SA CENTRAMEC. DUREE DU PLAN: 10 ANS. REMBOURSABLE A 100 %. COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN: MAITRE GADEYNE GRENIER.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/10/1995
Description
--- A COMPTER DU 12.04.94 - ADMINISTRATEUR PARTANT MR ROUET JEAN-PIERRE -
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
14/12/1994
Description
--- PAR JUGEMENT EN DATE DU 06.12.1994, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVES- NES-SUR-HELPE, STATUANT COMMERCIALEMENT A PRONONCE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA SA CENTRAMEC POUR UNE DUREE DE 6 MOIS. JUGEMENT INITIAL : 28 JUILLET 1994. ME GADEYNE GRENIER, REPRESENTANT DES CREANCIERS.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
06/09/1994
Description
--- PAR JUGEMENT EN DATE DU 28.07.1994, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVES- NES-SUR-HELPE, STATUANT COMMERCIALEMENT A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDI- CIAIRE ET A FIXE PROVISOIREMENT AU 19.07.1994 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. ME GADEYNE, REPRESENTANT DES CREANCIERS A VALENCIENNES. ME BONDROIT, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A VALENCIENNES.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/05/1984
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 224 le 10/05/1984 --- Publicité au Journal : LA SAMBRRE --- Parution au Journal le 3 0/03/1984
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
29/03/1984
Description
Observations concernant l'établissement situé 121 avenue JEAN JAURES 59600 Maubeuge : --- CREATION D 'ETABLISSEMENT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).