Entreprise : CONST ELECTRON MECANIQ POITOUJ LESEURE - SIREN 329 480 545
Identité
(Entreprise radiée le 10/05/2021)
Dénomination
CONST ELECTRON MECANIQ POITOUJ LESEURE
SIREN (siège)
329 480 545
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1984
Fermeture de l'établissement - 32948054500014
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1997
Date de fin de la personne morale
02/04/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
216477.6 EUR
Adresse du siège
AV DE BORDEAUX 86130 JAUNAY-MARIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 10
BP 31
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEDAUD JEAN-PAUL , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Lathus-Saint-Rémy
Nom, Prénom(s)
BASSET PHILIPPE , JEAN-CLAUDE , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Neuville-de-Poitou
Nom, Prénom(s)
LESEURE JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE COMMISSAIRE AUX COMPTES SIGLE : FIDEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
FRINAULT FIDUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 16eme
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/01/1984
Siret
32948054500014
Code APE
295P
Origine du fonds
Autre
Activité principale
CONCEPTION ET FABRICATION DE CONCEPTION ET FABRICATION DE PIECES ET OUTILLAGES EN MECANIQUE DE PRECISION
Adresse
AV RN 10
86130 , Jaunay-Marigny - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 10
BP 31
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
10/05/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/01/2000
Description
: Par jugement en date du 14 janvier 2000 Le Tribunal de Grande Instance de POITIERS désigné par Arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 6 décembre 1999, pour connaître des affaires du Tribunal de Commerce de POITIERS, a nommé Madame LEVANDOWSKI Juge commissaire titulaire et Monsieur BOUDY Juge commissaire suppléant, en remplacement de Monsieur BUREAU.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
26/04/1996
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 26/04/1996 arrêtant le plan de redressement par cession totale de l'entreprise à LA STE GAPE. Date d'effet de la cession : 26.04.1996 Commissaire à l'exécution du plan : ME Bernard MUNAUX 22, bd de Lattre de Tassigny 86000 POITIERS
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/02/1996
Description
: Ordonnance de Me BUREAU, Juge Commissaire du 29 Janvier 1996. Autorisant la Société CEMEP J.L. à recourir aux concours bancaires définis ci-dessous et consentis par la Banque HERVET, 18 Rue Louis Renaud BP 332 86008 POITIERS Cédex. - Concours sous forme d'ESCOMPTE à hauteur de 3.000.000,00 Frs - Concours sous forme de "Loi DAILLY" à hauteur de 1.000.000,00 Frs.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/11/1995
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 13/11/1995 ouvrant une Procédure (TITRE I) de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 15/12/1995. Cessation des paiements en date du 09/11/1995. Juge Commissaire : Mr André BUREAU Juge Commissaire Suppléant : Mr MEUNIER Représentant des Créanciers : ME Bernard MUNAUX 22, bd de Lattre de Tassigny 86000 POITIERS Administrateur : Maitre BARONNIE 1 RUE RICHEPENSE 75008 PARIS dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. Jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 15 décembre 1995 : rectification du Juge- ment du 13 novembre 1995 en remplaçant par le 13 MAI 1996 la date de fin de période d'observa- tion fixée par erreur au 15 décembre 1995.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/11/1995
Description
: Dépôt le 09/11/1995 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/04/1984
Description
Historique des observations depuis le 03/04/1984 : PUBLICITE DE CONSTITUTION : VIENNE RURALE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).