Entreprise : SCI DU CANAL - SIREN 329 480 206
Identité
Dénomination
SCI DU CANAL
SIREN (siège)
329 480 206
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1984
Début d’activité
01/10/2008
Date de fin de la personne morale
23/05/2083
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété et gestion, à titre civil de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement toutes participations dans toutes société et de tous autres biens meubles et immeubles objets d'arts, a quelque endroits qu'ils se trouvent
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
60 CHE DU MOULIN 88000 EPINAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMANGE PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Epinal
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
32948020600039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et gestion, à titre civil de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement toutes participations dans toutes société et de tous autres biens meubles et immeubles objets d'arts, a quelque endroits qu'ils se trouvent
Autres Activités
Propriété et gestion, à titre civil de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement toutes participations dans toutes société et de tous autres biens meubles et immeubles objets d'arts, a quelque endroits qu'ils se trouvent
Adresse
60 CHE DU MOULIN
88000 , EPINAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/1988
Siret
32948020600021
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
25 RUE DE LA PREFECTURE
88000 , EPINAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
988
Date d'ajout
20/11/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2008 : Partant : BADER Joël, Gérant(e) Nouveau : DEMANGE Philippe, Gérant(e) Transfert du siège social à compter du 01/10/2008 : Ancienne adresse : 25 RUE DE LA PREFECTURE 88000 EPINAL Nouvelle adresse : 60 chemin du Moulin 88000 Epinal
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).