Entreprise : DENIS ALARY - SIREN 329 416 341
Identité
Dénomination
DENIS ALARY
SIREN (siège)
329 416 341
Date d'immatriculation au RNE
27/03/1984
Début d’activité
01/09/1983
Date de fin de la personne morale
26/03/2034
Date de clôture
31/07
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation agricole sous toutes ses formes.
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
1345 RTE DE VAISON 84290 CAIRANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALARY DENIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Cairanne
Nom, Prénom(s)
ALARY JEAN-ETIENNE , BERNARD , DANIEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1995
Commune de résidence
Cairanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1983
Siret
32941634100017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole sous toutes ses formes.
Autres Activités
Culture de la vigne,Autres cultures non permanentes,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
1345 RTE DE VAISON
84290 , CAIRANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2351
Date d'ajout
10/08/2001
Description
Ancien capital : 300 000 F nouveau : 45 000 euros nouvelle date de clôture : 31 juillet à compter du 26 juillet 2001 journal : Tpbm du 03 août 2001
Numéro d'observation
2954
Date d'ajout
02/10/1996
Description
Transformation du gaec en earl ancienne mention : Gaec Alary nouvelle : Earl Denis Alary ancienne mention : 15 ans nouvelle mention : 50 ans Mr Alary Denis gérant est maintenu dans ses fonctions à compter du 02/09/1996 journal : La gazette provençale du 05/09/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).