Entreprise : SOPADIS - SIREN 329 381 271
Identité
Dénomination
SOPADIS
SIREN (siège)
329 381 271
Date d'immatriculation au RNE
20/04/1984
Date de fin de la personne morale
19/04/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
47 RUE CHARLES HELLER 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETERSON MAURICETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Nom, Prénom(s)
AMOUROUX MICHEL
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1922
Nom, Prénom(s)
DEPLAYE NEE ALAIN FRANCE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Nom, Prénom(s)
REGNIER DANIEL
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Nom, Prénom(s)
DEPLAYE DANIEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ETUDES ECONOMIQUES PAUL BRUNIER S.F.P.B.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/03/1984
Siret
32938127100017
Code APE
513T
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat, stockage, vente, préparation, facturation, distribution, encaissement, de produits frais et ce, en tant que Grossistedistributeur.
Adresse
47 RUE 047 Rue CHARLES HELLER
94400 , Vitry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6342
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/02/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 11 1996 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr hai , nom du liquidateur : Me Pierrel
Numéro d'observation
59242
Date d'ajout
30/10/1984
Description
Liquidation des biens n° 84 l 02672 jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 03 octobre 1984 cessation des paiements le 13 septembre 1984 syndic : me Penet 3, rue du regard Paris 75004.
Numéro d'observation
47802
Date d'ajout
13/09/1984
Description
Déclaration de cessation des paiements le 13 Septembre 1984 Au greffe de Créteil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).