Entreprise : SARTEC INDUSTRIES - SIREN 329 347 009
Identité
Dénomination
SARTEC INDUSTRIES
Sigle
SAT
SIREN (siège)
329 347 009
Date d'immatriculation au RNE
16/03/1984
Date de fin de la personne morale
15/03/2082
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
12 BD FREDERIC SAUVAGE 13014 MARSEILLE 14 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORTIER HENRIETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
DUBUISSON PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Gémenos
Nom, Prénom(s)
AZOULAY JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MR ISAAC-DOGNIN JEAN MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MR KULTERER FRANCOIS HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
STE D ETUDES ECONOMIQUES ET D EXPERTISES COMPTABLE SEEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1984
Siret
32934700900014
Code APE
285D
Adresse
12 BD FREDERIC SAUVAGE
13014 , MARSEILLE 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
32934700900048
Code APE
285D
Adresse
QRT DE LA GARE
13130 , BERRE L'ETANG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMIN DE LA CROIX ROUGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1984
Siret
32934700900022
Code APE
285D
Adresse
FREJORGUES
34130 , MAUGUIO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
80000
Date d'ajout
20/02/2017
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à la relance pour le dépôt des documents comptables annuels
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39924
Date d'ajout
19/04/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS En date du 13/02/2007 , Désignant la SELARL FHB en la personne de Me FACQUES 22 Avenue Victoria 75001 PARIS En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
13200
Date d'ajout
03/02/2005
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, par jugement en date du 17/01/2005, a prorogé la durée du plan et la mission de Me FACQUES, en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, jusqu'à la reddition de ses comptes et au plus tard le 31/12/2006
Numéro d'observation
6661
Date d'ajout
08/06/2004
Description
Par jugement en date du 10/05/2004, le Tribunal de Commerce de PARIS a nommé la SELAFA MJA en la personne de Me PENET-WEILLER en qualité de Représentant des Créanciers en remplacement de Me PENET-WEILLER ;
Numéro d'observation
9432
Date d'ajout
29/01/2003
Description
Par jugement en date du 17/12/2002, le Tribunal de Commerce de PARIS a prorogé pendant DEUX ANNEES, soit jusqu'au 31/12/2004, la durée du plan et la mission de Me FALQUES en qualité d'Administrateur et de Commissaire à l'exécution du plan
Numéro d'observation
86303
Date d'ajout
14/02/2002
Description
Par jugement en date du 08/01/2002 le tribunal de commerce de Paris prorogé jusqu'au 31/12/2002 la durée du plan et la mission de me Facques en qualité d'administrateur et de commissaire à L'' exécution du plan
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
81157
Date d'ajout
02/03/2001
Description
Par jugement en date du 04/01/2001 le tribunal de commerce de Paris prorogé jusqu'au 31/12/2001 la durée du plan et la mission de me Facques en qualité d'administrateur et de commissaire à L'' exécution du plan
Numéro d'observation
71953
Date d'ajout
29/02/2000
Description
Par jugement en date du 18/01/2000 le tribunal de commerce de Paris prorogé jusqu'au 31/12/2000 la durée du plan et la mission de me Facques en qualité d'administrateur et de commissaire à L'' exécution du plan
Numéro d'observation
61139
Date d'ajout
18/03/1999
Description
Par jugement en date du 12/01/1999 le tribunal de commerce de Paris prorogé jusqu au 31 décembre 1999 la durée du plan et la mission de me Facques en qualité d administrateur judiciaire et de commissaire à l exécution du plan
Numéro d'observation
45389
Date d'ajout
11/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris a prononcé en date du 12/11/1997 , le report de la date de cessation des paiements au 30/09/1993
Numéro d'observation
38823
Date d'ajout
30/04/1997
Description
Le tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 05/02/1997 Proroge jusqu'au 31/12/1997 la durée du plan et la mission de me Facques en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan
Numéro d'observation
20368
Date d'ajout
05/06/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15/06/1994 , arrêtant le plan de cession au profit de Entrepose Montalev, Delattre Levivier, Cie française Eiffel, Game ingénierie, Alphatem et Dietsmann, Ctm, Foselev , désigne Les sociétés Sus-nommees comme tenu d'exécuter le plan . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Facques avec la mission prévue à l'article 67 de la loi du 25/01/1985 , durée du plan 6 mois , maintient représentant des créanciers Me Penet-weiller 39 Bd Beaumachais 75003 Paris joint les procédures et décide la confusion des patrimoines de sa Sartec-sa Sartec industries sa Spci-sa Berthy Cemse-- Sarl Spcmi-- sa Artesys
Numéro d'observation
20369
Date d'ajout
05/06/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31/01/1995 modifiant le plan de cession
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
29/04/1996
Description
Par jugement en date du 2.04.96 le tribunal de commerce de Paris a prorogé jusqu'au 31.12.96 la durée du plan et la mission de maître Facques en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article 67 de la loi 25.01.85 et a prorogé jusqu'au 31.12.96 la mission de maître Facques comme administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en ¿uvre des plans
Numéro d'observation
16100
Date d'ajout
27/06/1994
Description
Par jugement en date du 03.05.94 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire (régime général) fixe la date de la cessation des paiements au 27.04.94 et a nommé en qualité de représentant des créanciers : maître Penet-weiller 39 Bd Beaumarchais 75003 Paris et nomme en qualité d'administrateur avec pour mission D'a Ssister le débiteur pour tous les actes de gestion : maître Facques 22 avenue Victoria 75001 Paris (rectification du 05.06.96)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).