Entreprise : SARL DAVESNE - SIREN 329 311 930
Identité
Dénomination
SARL DAVESNE
SIREN (siège)
329 311 930
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1984
Date de fin de la personne morale
04/04/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
14 RTE DE PARIS 02540 VIELS-MAISONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVESNE ARLETTE
Nom d'usage
THOURIGNY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Verdelot
Nom, Prénom(s)
DAVESNE JEAN-MICHEL , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Viels-Maisons
Nom, Prénom(s)
DAVESNE JEAN-MICHEL
Nom d'usage
DAVESNE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
VIELS MAISONS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/07/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/04/1984
Siret
32931193000013
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
scierie, charpente, menuiserie bois, travail du bois, travaux accessoires au batiment et travaux publics.
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Adresse
14 RTE DE PARIS
02540 , VIELS-MAISONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50
Date d'ajout
27/07/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 27/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
27/07/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
F18/003013
Date d'ajout
07/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 06/12/2018 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution du plan avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 07/12/2018. Juge commissaire : Monsieur DE SCHONEN Nicolas . Liquidateur judiciaire : SCP JF CROZAT I. BARAULT S. MAIGROT, en la personne de Me Jean François CROZAT 5 bis rue de Panleu 02200 Soissons. Date de cessation des paiements : 15/10/2018 Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com à l’exception des créanciers admis
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/10/2003
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J075 2018-12-06 Autorisation poursuite activité en liquidation judiciaire 2018-12-06 Tribunal de Commerce de Soissons Tribunal de Commerce de Soissons CROZAT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).