Entreprise : BERNOT MORVAN AVENIR - SIREN 329 295 448
Identité
Dénomination
BERNOT MORVAN AVENIR
Sigle
B.M.A
SIREN (siège)
329 295 448
Date d'immatriculation au RNE
21/03/1983
Date de fin de la personne morale
20/03/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
LD LE BUISSON BLANC 58120 SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT HILAIRE EN MORVAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNOT SYLVIE
Nom d'usage
LE COUEDIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
LE PORT MARLY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1984
Siret
32929544800016
Code APE
722Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT VENTE LOCATION IMPORTATION EXPORATION REPRESENTATION DISTRIBUTION MATERIELS INFORMATIQUES.....
Adresse
LD LE BUISSON BLANC
58120 , SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT HILAIRE EN MORVAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2242
Date d'ajout
14/08/2012
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 14/08/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
988
Date d'ajout
12/04/1996
Description
CHANGEMENT DE GERANT MR BERNOT DENIS EST PARTANT ET REMPLACE PAR MME LE COUEDIC NEE BERNOT LYDIE A COMPTER DU 01/03/96
Numéro d'observation
2227
Date d'ajout
26/09/1994
Description
MME BERNOT ODILE NEE AUGSTBURGER COGERANTE EST PARTANTE SEUL RESTE MR BERNOT DENIS A COMPTER DU 01/04/94
Numéro d'observation
2228
Date d'ajout
26/09/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 25/06/94
Numéro d'observation
1253
Date d'ajout
25/05/1992
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE A 200.000 F ANCIEN 50.000 F NOMINATION D'UN COGERANT MR BERNOT DENIS A COMPTER DU 17/02/92
Numéro d'observation
662
Date d'ajout
07/03/1989
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE A 50.000 F ANCIEN 20.000 F A COMPTER DU 10/02/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR 20/08/2018 L'entreprise n'habite pas à l'adresse indiquée sur constatation du Greffier suite à rappel d'obligation légale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).