Entreprise : CUMA DE COURCERIERS - SIREN 329 224 679
Identité
Dénomination
CUMA DE COURCERIERS
SIREN (siège)
329 224 679
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
02/02/1984
Date de fin de la personne morale
06/06/2083
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse du siège
Mairie 53160 Saint-Thomas-de-Courceriers FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFOL FABIEN
Qualité
Trésorier
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Vimartin-sur-Orthe
Nom, Prénom(s)
MENAGE JEAN-ETIENNE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Saint-Thomas-de-Courceriers
Nom, Prénom(s)
BEUCHER Mickaël
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Saint-Thomas-de-Courceriers
Nom, Prénom(s)
BARRIER Samuel
Qualité
Secrétaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Courcité
Nom, Prénom(s)
HUET Sébastien
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Saint-Pierre-sur-Orthe
Nom, Prénom(s)
PAVE Christophe
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Vimartin-sur-Orthe
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/02/1984
Siret
32922467900020
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Autres Activités
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Adresse
Mairie
53160 , Saint-Thomas-de-Courceriers - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Observations
Numéro d'observation
5129
Date d'ajout
26/10/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/02/2016 : Partant : DANEAU Dominique, Vice-président Nouveau : MENAGE Jean-Etienne, Président Changement de qualité : HUET Sébastien, Président devient Vice-président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).