Entreprise : CUMA DE LA FUTAIE - SIREN 329 224 661
Identité
Dénomination
CUMA DE LA FUTAIE
SIREN (siège)
329 224 661
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
30/01/1984
Date de fin de la personne morale
06/06/2083
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Utilisation de matériels agricoles en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
131968 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 53220 Saint-Mars-sur-la-Futaie FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDON VINCENT
Qualité
Trésorier
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Pontmain
Nom, Prénom(s)
GILLARD NICOLAS
Qualité
Secrétaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Saint-Mars Sur-la-futaie
Nom, Prénom(s)
LECRIVAIN REMI
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Saint-Ellier-du-Maine
Nom, Prénom(s)
MALLE SYLVAIN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
La Bazouge-du-Désert
Nom, Prénom(s)
ORY DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
La Bazouge-du-Désert
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/1984
Siret
32922466100010
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériels agricoles en commun
Autres Activités
Utilisation de matériels agricoles en commun
Adresse
MAIRIE
53220 , Saint-Mars-sur-la-Futaie - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Observations
Numéro d'observation
3475
Date d'ajout
08/07/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/02/2016 : Partant : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES C.U.M.A., Commissaire aux comptes Partant : CLOSSAIS Alain, Président Nouveau : LECRIVAIN Remi, Vice-président Nouveau : MALLE Sylvain, Vice-président Changement de qualité : ORY Didier, Vice-président devient Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).