Entreprise : ETUDES REALIS ENSEMB METALLIQ MECANIQUES - SIREN 329 222 814
Identité
Dénomination
ETUDES REALIS ENSEMB METALLIQ MECANIQUES
Sigle
EREMM
SIREN (siège)
329 222 814
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1984
Début d’activité
30/03/1984
Date de fin de la personne morale
29/03/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Achats, ventes, études, réalisations d'ensembles mécaniques, métalliques, et de tous ensembles bases sur la métallerie et la mécanique générale
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
QUAI DE GAILLON 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERREIRO MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Montmorency
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/03/1984
Siret
32922281400025
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achats, ventes, études, réalisations d'ensembles mécaniques, métalliques, et de tous ensembles bases sur la métallerie et la mécanique générale
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Adresse
QUAI DE GAILLON
78700 , CONFLANS-SAINTE-HONORINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
32922281400041
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT VENTE ETUDES D ENSEMBLES MECANIQUES
Adresse
CHE DE PRECAUVET
83136 , GAREOULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1251 D
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1999
Siret
32922281400033
Code APE
285D
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'achat, la vente , l'étude et la réalisation d'ensembles mécaniques
Adresse
QUA DE LA BASSE VENETTE
83330 , EVENOS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BASSE VENETTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9200
Date d'ajout
27/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 7 juillet 2022 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2022J00306 désigne liquidateur SELARL Mars prise en la personne de Maître Philippe Samzun 43 bis AVE Saint Honoré 78000 Versailles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32682
Date d'ajout
07/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 07/07/2022 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2022J00306 désigne liquidateur SELARL Mars prise en la personne de Maître Philippe Samzun 43 bis AVE Saint Honoré 78000 Versailles
Numéro d'observation
7943
Date d'ajout
27/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Versailles, prononce en date du 23 juin 2022, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J00306, date de cessation des paiements le 31 mai 2022 désigne Administrateur SELARL Patrick Prigent prise en la personne de Me Patrick Prigent 2 Rue de Marly le Roi 78150 Le Chesnay-Rocquencourt avec pour mission : assisté, Mandataire judiciaire SELARL Mars prise en la personne de Maître Philippe Samzun 43 bis avenue Saint Honoré 78000 Versailles, et ouvre une période d'observation expirant le 23 décembre 2022. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
30351
Date d'ajout
23/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles, prononce en date du 23/06/2022, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J00306, date de cessation des paiements le 31/05/2022 désigne Administrateur SELARL Patrick Prigent prise en la personne de Me Patrick Prigent 2 Rue de Marly le Roi 78150 Le Chesnay-Rocquencourt avec pour mission : assisté, Mandataire judiciaire SELARL Mars prise en la personne de Maître Philippe Samzun 43 bis AVE Saint Honoré 78000 Versailles, et ouvre une période d'observation expirant le 23/12/2022 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
28119
Date d'ajout
10/06/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 15/09/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4046
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).