Entreprise : GAEC ARZUL - SIREN 329 220 685
Identité
Dénomination
GAEC ARZUL
SIREN (siège)
329 220 685
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1984
Début d’activité
01/02/1984
Date de fin de la personne morale
29/03/2014
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
POLYCULTURE, ELEVAGE
Code APE
013Z
Capital social
110700 EUR
Adresse du siège
LD CRECH HELLO 22220 TREDARZEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARZUL JEAN , FELIX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
TREGUIER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1984
Siret
32922068500013
Code APE
013Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
POLYCULTURE, ELEVAGE
Adresse
LD CRECH HELLO
22220 , TREDARZEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/07/2023
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
137
Date d'ajout
17/01/2006
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DU GAEC NOMINATION DE MR ARZUL JEAN FELIX, GERANT, EN QUALITE DE LIQUIDATEUR PUBLICITE FAITE DANS ESPACE OUEST DU 05 JANVIER 2006 DEPOT AU GREFFE LE 17 JANVIER 2006 SOUS LE N° 06A/72 Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
122
Date d'ajout
20/01/2005
Description
- REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL, ANCIEN MONTANT : 125 008.19 EUROS NOUVEAU MONTANT : 110 700.00 EUROS. - DEPART DE MME DANIEL YVETTE EPOUSE ARZUL EN QUALITE DE GERANTE. DEPOT AU GREFFE LE 20.01.2005 N° A50/2005. Date d'effet : 30/09/2004
Numéro d'observation
1001
Date d'ajout
27/05/1994
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : GAEC ARZUL PERE ET FILS NOUVELLE : GAEC ARZUL A COMPTER DU 10.02.1994 DEPART DE MR ARZUL LOUIS, GERANT A COMPTER DU 31.12.93 PUBLICITE ESPACE OUEST DU 15.04.1994 DEPOT AU GREFFE NUMERO 439 DU 27.05.1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N° SIRET : 329 220 685 00013 CODE APE : 013Z
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).