Entreprise : CIE MODERNE DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE - SIREN 329 210 439
Identité
Dénomination
CIE MODERNE DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
Sigle
COMETI
SIREN (siège)
329 210 439
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1984
Date de fin de la personne morale
27/02/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
13 AV DESCARTES 91420 MORANGIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR ZOUARY LUCIEN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR GERMON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR PICAULT GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR BERBESSON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
STRAHODINSKY HENRY LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Châtillon
Nom, Prénom(s)
DESSARZIN JULIE GERMAINE MARIE EPOUSE STRAHODINSKY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1921
Commune de résidence
DAMMARTIN S/TIGEAUX
Nom, Prénom(s)
STRAHODINSKY FRANCOISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Arcueil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/02/1984
Siret
32921043900025
Code APE
452B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics tous corps d et At réunis se rattachant directement ou indirectement à la construction sous toutes ses formes.
Adresse
13 AV Avenue DESCARTES ZI OUEST LES SABLES
91420 , Morangis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33895
Date d'ajout
24/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Evry rendue le 24/01/2013 nommant M. Violante juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33552
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
5817
Date d'ajout
22/02/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 22/02/2000 nommant Mr Boulard juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
10131
Date d'ajout
07/07/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry a prononcé en date du 05/07/1999 , le report de la date de cessation des paiements au 01 11 1995 , nom du juge commissaire : Mr bignon , nom du liquidateur : me Souchon
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/03/1996
Description
Jugement du 25 03 1996 . ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro 96000 , date de cessation des paiements 22 03 1996 , Juge commissaire Mr bignon , représentant des Créanciers-liquidateur Me Souchon 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes , délai de déclaration de créances : 2 mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/03/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Corbeil-essonnes , en date du 22 03 1996
Numéro d'observation
63731
Date d'ajout
28/02/1984
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).