Entreprise : SA CONDAT - SIREN 329 208 565
Identité
Dénomination
SA CONDAT
SIREN (siège)
329 208 565
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1984
Début d’activité
09/05/1984
Date de fin de la personne morale
11/03/2083
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
1282 RTE BLANCHE 39220 LES ROUSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLLET CHRISTOPHE , PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Lajoux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/05/1984
Siret
32920856500021
Nom commercial
LA MEUBLERIE DU BOIS DE L'OURS
Enseigne
LA MEUBLERIE DU BOIS DE L'OURS
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Grande surface de meubles.
Adresse
1282 RTE BLANCHE
39220 , LES ROUSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
32920856500047
Enseigne
LA MEUBLERIE DU BOIS DE L'OURS
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
213 GRANDE RUE
01220 , DIVONNE-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/1989
Siret
32920856500039
Code APE
524H
Adresse
2 RUE ANTIDE - JANVIER
39200 , SAINT-CLAUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/007694
Date d'ajout
13/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 13/09/2024 prononçant la conversion en liquidation judiciaire poursuite d'activité autorisée jusqu'au 31/10/2024. Liquidateur judiciaire : SELARL MJ JuraLP, Représentée par Maître Margot LECLERC 6 rue Rouget de Lisle 39000 Lons-le-Saunier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/002377
Date d'ajout
22/03/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 22/03/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire.Date de cessation des paiements : 01/12/2023 Mandataire judiciaire : SELARL MJ JuraLP, Représentée par Maître Margot LECLERC 6 rue Rouget de Lisle 39000 Lons-le-Saunier. Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 22/09/2024 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).