Entreprise : SOCIETE FINANCIERE MATIGNON - SIREN 329 198 410
Identité
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE MATIGNON
SIREN (siège)
329 198 410
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1984
Date de fin de la personne morale
17/04/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE BERNE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUBERT PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE FORESTIER JEAN RICHARD FULBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
DUROU MONIQUE , PAULE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PAES DE ARAUJO MOREIRA MANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1925
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/05/1988
Siret
32919841000022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ETUDES FINANCIERES ET COMMERCIALES - COURTAGE FINANCIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL.
Adresse
23 RUE 23 rue de Berne
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
82727
Date d'ajout
09/02/2004
Description
JUGEMENT DU 22.01.2004. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.CHOMETTE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
80121
Date d'ajout
04/01/1996
Description
JUGEMENT DU 21 12 1995. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M JASZ
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/04/1993
Description
.JUGEMENT DU 01 04 1993 ( SUR MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE CONTINUATION ARRETE LE 16 04 1992 A L'EGARD DE LA STE ) FIXE UN NOUVEAU DELAI DE 12 MOIS A COMPTER DU PRONONCE DES PRESENTES POUR L'EXECUTION DU PLAN ; DIT QUE CE NOUVEAU DELAI S'ENTEND , TANT EN CE QUI CONCERNE LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN , QU'EN CE QUI CONCERNE LE DELAI DURANT LEQUEL TOUS LES CREANCIERS DEVRONT AVOIR ETE DESINTERESSES
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
16/04/1992
Description
PAR JUGEMENT DU 16 04 1992 ARRETANT LE PLAN DE CONTINUATION AU PROFIT DE ==== - DESIGNE MESSIEURS ZIMMER ET LE GAC COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN, LUI DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS A CET EGARD - FIXE LA DUREE DU PLAN A 1 AN - DESIGNE MAITRE STACKLER COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC LA MISSION PREVUE A L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 25-01-1985. MAINTIENT M BIALKIEWICZ JUGE COMMISSAIRE , MAITRE STACKLER 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS ADMINISTRATEUR AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN POUR UNE DUREE DE 1 AN ET MAITRE PIERREL 211 BLD VINCENT AURIOL 75013 PARIS REPRESENTANT DES CREANCIERS JUSQU A LA FIN DE LA PROCEDURE DEVERIFICATION DES CREANCES
Numéro d'observation
7494
Date d'ajout
12/12/1991
Description
JUGEMENT DU 12.12.1991 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS SOIT JUSQU'AU 18 12 1992 DIT QUE LA PROCEDURE SUIVRA LES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL.
Numéro d'observation
25273
Date d'ajout
18/04/1991
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 18.04.1991 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUTORISE LA POURSUITE L'EXPLOITATION JUSQU'AU 18.08.1991. NOUVELLE MISSION DE MAITRE STACKLERADMINISTRATEUR, ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE ENTIEREMENT.
Numéro d'observation
1654
Date d'ajout
21/02/1991
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE . JUGEMENT DU 21.02.1991 NUMERO 91/0508 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 21.08.1989 JUGE CRE MR BIALKIEWICZ REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE PIERREL 40 RUE DU CHERCHE MIDI A PARIS (75006) ADMINISTRATEUR MAITRE STACKLER . L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGE, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).