Entreprise : THARMOR - SIREN 329 198 113
Identité
(Entreprise radiée le 24/06/2021)
Dénomination
THARMOR
SIREN (siège)
329 198 113
Date d'immatriculation au RNE
29/02/1984
Date de fin de la personne morale
28/02/2064
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
151686.78 EUR
Adresse du siège
3 RUE MORAND 44000 NANTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUMON PHILIPPE , MARIE , MAXIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
AUMON CHANTAL , YVONNE , MARIE
Nom d'usage
BOISDON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Champniers
Nom, Prénom(s)
AUMON ANNE , MARIE , JEANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
AUMON JACQUELINE , MARIE , GERMAINE
Nom d'usage
AMILHAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Le Taillan-Medoc
Nom, Prénom(s)
AUMON HELENE , MARIE , ANNE
Nom d'usage
QUIBAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
AUMON YVES , RENE , LOUIS , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Saint Sebastien Sur Loire
Nom, Prénom(s)
AUMON MICHEL , MARIE , YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Saint Nazaire
Nom, Prénom(s)
AUMON DANIELE , MARIE , EDITH
Nom d'usage
LECOINTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
AUMON ALAIN , MAXIME , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Plesse
Nom, Prénom(s)
AUMON MAXIME , MARIE , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Vaires Sur Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/02/1984
Siret
32919811300014
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion d'immeubles
Adresse
3 RUE 3 rue Morand
44000 , Nantes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
24/06/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 25-06-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
27/05/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-03-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Informateur Judiciaire DU : 12-06-2020, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).