Entreprise : SCI ASCOT - SIREN 329 175 681
Identité
Dénomination
SCI ASCOT
SIREN (siège)
329 175 681
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1984
Début d’activité
20/03/1984
Date de fin de la personne morale
19/03/2034
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION ET EXPLOITATION PAR VOIE DE LOCATION D UN IMMEUBLE SIS A TOULOUSE 145 RUE DU FERETRA AINSI QUE TOUS AUTRES IMMEUBLES OU APPARTE MENTS OU LOCAUX SITUES A TOULOUSE OU DANS LA FRANCE METROPOLITAINE DE S C I LOCATIVES
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
44 ALL DE BARCELONE 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WILLIAMS LENNA , BOWEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
ANDRE MONIQUE , EUGENIE , MARIE , LOUISE
Nom d'usage
WILLIAMS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
WILLIAMS BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
155 0031 Tokyo Japon
Nom, Prénom(s)
WILLIAMS ANTHONY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
ANDRE CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1919
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/03/1984
Siret
32917568100017
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ET EXPLOITATION PAR VOIE DE LOCATION D UN IMMEUBLE SIS A TOULOUSE 145 RUE DU FERETRA AINSI QUE TOUS AUTRES IMMEUBLES OU APPARTE MENTS OU LOCAUX SITUES A TOULOUSE OU DANS LA FRANCE METROPOLITAINE DE S C I LOCATIVES
Adresse
44 ALL DE BARCELONE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/1993
Siret
32917568100025
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
145 RUE DU FERETRA
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2593
Date d'ajout
06/02/2006
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MELLE LENA WILLIAMS EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MME MONIQUE WILLIAMS - PV AGE DU 18.09.2004. Date d'effet: 18/09/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).