Entreprise : SICA GUADELOUPE RESTRUCTUR AGRICULTURE - SIREN 329 122 600
Identité
Dénomination
SICA GUADELOUPE RESTRUCTUR AGRICULTURE
Sigle
SICAGRA
SIREN (siège)
329 122 600
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1984
Début d’activité
01/02/1984
Date de fin de la personne morale
09/01/2034
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)
Activités principales de l’objet social
Voir objet
Code APE
0114Z - Culture de la canne à sucre
Qualité
Actif agricole
Capital social
522747.68 EUR
Adresse du siège
SAINTE-MARIE D'ARLES 97160 LE MOULE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUFFON FRANCK , EMMA
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
CAZALON JEAN-LUC , JUSTE
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
DELOUMEAUX FLORENT , MICHEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
MATHIEU CYRILLE , PIERRE , LEON
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
NANNETTE VICTOR , ETIENNE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
NESTY JOSEPH , MARIE
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
RAYAPIN CYRANO , BARTHELEMY
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
SURET MAUR , RACHEL
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Sainte-Anne
Nom, Prénom(s)
TARET NICOLAS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Sainte-Anne
Nom, Prénom(s)
VAMUR MARIE , MELCHIADE
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Sainte-Anne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1984
Siret
32912260000037
Code APE
0114Z - Culture de la canne à sucre
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Voir objet
Autres Activités
Culture de la canne à sucre
Adresse
SAINTE-MARIE D'ARLES
97160 , LE MOULE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP P
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1984
Siret
32912260000011
Code APE
011A
Adresse
LD PONT DE L AUTRE BORD
97160 , LE MOULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/1993
Siret
32912260000029
Code APE
0114Z - Culture de la canne à sucre
Activité principale
Culture de la canne à sucre
Adresse
132 BD ROUGE
97160 , LE MOULE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT L'AUTRE BORD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5691
Date d'ajout
28/09/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/06/2016 :Partant : OLAX Guy-Marie, Remi, AdministrateurPartant : LAMI Ruben Gilgert, Secrétaire adjointNouveau : NESTY Joseph Marie, AdministrateurNouveau : RAYAPIN Cyrano Barthélemy, AdministrateurChangement de qualité : BUFFON Franck Emma, Secrétaire devient PrésidentChangement de qualité : TARET Nicolas, Administrateur devient SecrétaireChangement de qualité : DELOUMEAUX Florent Michel, Administrateur devient Secrétaire adjointChangement de qualité : SURET Maur Rachel, Président du conseil d'administration devient AdministrateurJAL : france antilles du 16/06/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4771
Date d'ajout
13/09/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/06/2013 :Partant : NAGAPIN Epiphane Hugues, AdministrateurPartant : VERSIN Jean-Charles, AdministrateurPartant : LOYAL René Joseph, AdministrateurNouveau : CAZALON Jean-Luc, Juste, AdministrateurNouveau : OLAX Guy-Marie, Remi, AdministrateurNouveau : TARET Nicolas, AdministrateurChangement de qualité : LAMI Ruben Gilgert, Administrateur devient Secrétaire adjoint
Numéro d'observation
6340
Date d'ajout
03/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/07/2010 : Partant : ULYSSE Daniel Alex, Administrateur Partant : TARET Nicolas, Administrateur Partant : SOULANGES Paul Claire, Administrateur Partant : SIZAM-BASTAREAUD François Claude, Membre Nouveau : LAMI Ruben Gilgert, Administrateur Nouveau : LOYAL René Joseph, Administrateur Nouveau : VERSIN Jean-Charles, Administrateur Nouveau : NAGAPIN Epiphane Hugues, Administrateur Changement de qualité : SURET Maur Rachel, Vice Président devient Président du Conseil d'Administration Changement de qualité : NANNETTE Victor Etienne, Président devient Vice-président du conseil d'administration Changement de qualité : DELOUMEAUX Florent Michel Secrétaire adjoint, devient AdministrateurJournal d'annonces légales : France antilles du 27/08/2010
Numéro d'observation
3095
Date d'ajout
20/05/2009
Description
Transfert du siège socialANC SIEGE SOC : 132 BD ROUGE - PONT DE L'AUTRE BORD BP 26 - 97160 LE MOULENOUV SIEGE SOC: SAINTE MARIE D'ARLES BP 96 - 97160 LE MOULEDate d'effet : 07/05/2009
Numéro d'observation
6792
Date d'ajout
31/12/2007
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationMAINTENUS /PRESIDENT / NANETTE VICTOR- VICE PRESIDENT / SURET RACHEL - ADMINISTRATEUR / SIZAM-BASTAREAUD FRANCOIS.MAINTENUS AVEC MODIFICATION /ADMINISTRATEUR DEVEN SECRETAIRE / BUFFON FRANCK - ADMINISTRATEUR DEVENU SECRETAIRE ADJOINT / DELOUMEAUX MICHEL.NOUVEAUX ADMINISTRATEURS/ MATHIEU CYRILLE - SOULANGES PAUL - TARET NCOLAS - ULYSSE DANIEL - VAMUR MARIE MELCHIADE.PARTANTS/GELAS HERMAN- TOULOUCANON PAUL - CAVAILLON TOUSSAINT - ABDOUL PHILIPPE - BRUNET YVAN.Date d'effet : 27/03/2007
Numéro d'observation
3681
Date d'ajout
01/10/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationANCIENS MEMBRES : NESTY JOSEPH-BOURILLON ERIC-BENIN CLAUDE-LAMI RUBEN ET MONDESIR PHILIPPE NOUVEAUX MEMBRES :GELAS HERMANN SECRETAIRE ADJOINT-ABDOUL PHILIPPE DELOUMEAUX MICHEL-BUFFON FRANCK ET BRUNET YVAN A CPTER DU 14.03.01
Numéro d'observation
4538
Date d'ajout
16/11/2000
Description
Augmentation du capital et conversion en eurosANCIEN CAPITAL:25.800 FRS NOUVEAU CAPITAL:3.429.000 FRS ANCIEN SIEGE:USINE GARDEL -97160 LE MOULE NOUVEAU SIEGE :132 BLD ROUGE-PONT DE L'AUTRE BORD BP 26-97160 LE MOULE ANCIEN CONSEIL D'ADMINISTRATION PARTANT :MARIMOUTOU NORBERT/KANDASSAMY MARCELLIN/KANTAPAREDY GERARD/CHATEAUNEUF RENE/ NOUVEAU CONSEIL D'AMINISTRATION : PDT NANNETTE VICTOR-VPT SURET MAUR/SEC NESTY JOSEPH/SEC.ADJ MONDESIR PHILIPPE/MEM. TOULOUCANON JULIEN/MEM. BOURILLON ERIC/MEM.BENIN CLAUDE/ MEM.CAVAILLON TOUSSAINT/MEM. LAMI RUBEN/MEM. SIZAM-BASTAREAUD FRANCOIS A CPTER DU 19.03.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 429 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 522 747.68 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).