Entreprise : G.B. METALLURGIE - SIREN 329 035 679
Identité
(Entreprise radiée le 08/09/2023)
Dénomination
G.B. METALLURGIE
SIREN (siège)
329 035 679
Date d'immatriculation au RNE
14/02/1984
Fermeture de l'établissement - 32903567900037
- Date d'effet de la fermeture : 11/10/2017
Fermeture de l'établissement - 32903567900029
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1998
Date de fin de la personne morale
13/02/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1183200 EUR
Adresse du siège
1 RUE SAUSSURE 94000 CRETEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BITAN BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
6581406 Tel Aviv Yaffo
Nom, Prénom(s)
BESNAINOU LINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Dénomination
AUREALYS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1988
Siret
32903567900029
Adresse
7 RTE DE L'ILE SAINT JULIEN
94380 , BONNEUIL-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
32903567900037
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Import, export, distribution d'outillages, produits pour quincaillerie et fournitures industrielles générales, achats et ventes.
Adresse
1 RUE SAUSSURE
94000 , CRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
45890
Date d'ajout
08/09/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
45890
Date d'ajout
08/09/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 06/09/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Numéro d'observation
263
Date d'ajout
02/01/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 02/01/2023 nommant M. Renault Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
57784
Date d'ajout
05/11/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 05/11/2021 nommant M. Gutton Cyril juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
32452
Date d'ajout
30/09/2020
Description
Arrêt CA DU 10/09/2020 confirme le jugement du TC de Créteil 27/02/2019 sauf en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M Bernard BITAN une mesure de faillite personnelle, prononce à l'encontre de M Bernard BITAN une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de 5 ans.
Numéro d'observation
30381
Date d'ajout
01/10/2019
Description
Par ordonnance en date du 04/06/2019 du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris il a été ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement de faillite personnelle de M BITAN pour une durée de 10 ans du Tribunal de Commerce de Creteil en date du 27/02/2019 .
Numéro d'observation
14870
Date d'ajout
27/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 27/02/2019 , a prononcé la faillite personnelle de M. Bernard BITAN pour une durée de 10 ans , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire
Numéro d'observation
64993
Date d'ajout
28/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 27/09/2017 reporte la date de cessation des paiements au : 01/10/2012
Numéro d'observation
60552
Date d'ajout
04/09/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 04/09/2014 nommant M. Furio Emile juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
46257
Date d'ajout
20/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 19/02/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00193 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 4 Rue Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , met fin à la mission de l'administrateur Me Gilles Baronnie 14 av du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE
Numéro d'observation
42387
Date d'ajout
09/01/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 08/01/2014 arrête le plan de cession au profit de : la SASU KELI FRANCE RCS Melun 790 518 195 ,dans le cadre du redressement judiciaire
Numéro d'observation
31899
Date d'ajout
05/09/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 04/09/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
17509
Date d'ajout
14/03/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 13/03/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00193 , date de cessation des paiements le 29/11/2012 désigne Juge Commissaire M. Neraud Claude , Juge Commissaire suppléant M. Boonen Jean François , Administrateur Me Baronnie Gilles 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec pour mission : d'assister le débiteur dans les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 4 Rue Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , , et ouvre une période d'observation expirant le 13/09/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).