Entreprise : SOC CIPA - SIREN 329 024 392
Identité
(Entreprise radiée le 25/03/2020)
Dénomination
SOC CIPA
SIREN (siège)
329 024 392
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1984
Fermeture de l'établissement - 32902439200030
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Fermeture de l'établissement - 32902439200014
- Date d'effet de la fermeture : 24/11/1995
Fermeture de l'établissement - 32902439200022
- Date d'effet de la fermeture : 10/09/2007
Date de fin de la personne morale
26/02/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
3 RUE BERNARD PALISSY 33700 MERIGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LARRALDE JOSEPHINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1923
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
LARRALDE ROGER , FRANCOIS , ALFRED
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1928
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/12/1983
Siret
32902439200030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriete, la location d'immeubles
Adresse
3 RUE 3 Rue Bernard Palissy
33700 , Mérignac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/11/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1984
Siret
32902439200014
Code APE
702A
Adresse
5 ALL DE TOURNY
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/1995
Siret
32902439200022
Code APE
702A
Adresse
7 RUE SOLLE
33200 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10938
Date d'ajout
25/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : LARRALDE ROGER, FRANCOIS, ALFRED, siège de la liquidation : 1 Rue FRANCOIS RABELAIS PAVIL LON VICTORIA - 64000 ST JEAN DE LUZ, parution de la publicité légale : Le Courrier Français en date du 24/01/2020
Numéro d'observation
3842
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).