Entreprise : SARL BLANCHARD - SIREN 328 983 713
Identité
Dénomination
SARL BLANCHARD
SIREN (siège)
328 983 713
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1984
Date de fin de la personne morale
15/02/2083
Date de clôture
30/11
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
AUTOROUTE A 10 28310 FRESNAY L'EVEQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD LUCIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
VOVES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/11/1983
Siret
32898371300012
Enseigne
STATION DE VAL NEUVY
Code APE
6502
Origine du fonds
Autre
Activité principale
STATION DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS, LUBRIFIANTS, PRODUITS ET ARTICLES DE DIVERSIFICATION ET SERVICE
Adresse
AUTOROUTE A 10
28310 , FRESNAY L'EVEQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FRESNAY L'EVEQUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2332
Date d'ajout
28/06/2005
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/06/2005 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A PRONONCE LA CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF DES OPERATIONS REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SARL BLANCHARD ET A RAPPORTE EN CONSEQUENCE LE JUGEMENT REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE RENDU PAR LE TRIBUNAL LE 13/10/1992 A REPLACE SARL BLANCHARD A LA TETE DE SES AFFAIRES, LUI A RENDU LA LIBRE DISPOSITION DE SES BIENS ET L'A DECHARGE DES DECHEANCES QUI AVAIT PU LE FRAPPER A COMPTER DU 22/06/2005 Date d'effet : 22/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2764
Date d'ajout
08/08/2003
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 06/08/2003 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE GERARD LAILLET EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A SON DEFAUT Alain HURON Date d'effet : 06/08/2003
Numéro d'observation
1849
Date d'ajout
20/04/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/04/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE Patricia DUFOUR EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A SON DEFAUT Madame Pascale LE CHAMPION Date d'effet : 17/04/2000
Numéro d'observation
216
Date d'ajout
19/01/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/01/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE MR CHARPENTIER EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A SON DEFAUT MR CHAPET
Numéro d'observation
753
Date d'ajout
05/04/1995
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/04/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE MR CHARPENTIER EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A SON DEFAUT MR HABERT
Numéro d'observation
911
Date d'ajout
23/02/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19.02.93, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE MAITRE ANNIE HAUCOURT-VANNIER DEMEURANT A 28000 CHARTRES, 16 PLACE DES EPARS EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS DU DOSSIER CI-DESSUS AUX LIEU ET PLACE DE LA SCP HAUCOURT-VANNIER A 28000 CHARTRES, 16 PLACE DES EPARS, A COMPTER DU 19.02.93
Numéro d'observation
736
Date d'ajout
16/02/1993
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR LES PETROLES BP , AU 29.11.1991
Numéro d'observation
3646
Date d'ajout
20/10/1992
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 13.10.92, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A OUVERT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE LA SARL BLANCHARD, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 30.11.91 A NOMME MR MARCAIS EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MR HABERT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET A NOMME SCP ANNIE HAUCOURT-VANNIER REPRESENTANT DES CREANCIERS 16 PLACE DES EPARS 28000 CHARTRES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS, A COMPTER DU 13.10.92
Numéro d'observation
3649
Date d'ajout
20/10/1992
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 13.10.92, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SARL BLANCHARD A CONFIRME MR MARCAIS EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, A NOMME SCP ANNIE HAUCOURT- VANNIER REPRESENTANT DES CREANCIERS 16 PLACE DES EPARS 28000 CHARTRES EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR ET A MAINTENU AU 30.11.91 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, A COMPTER DU 13.10.92
Numéro d'observation
3570
Date d'ajout
09/10/1992
Description
PAR DECLARATION ENREGISTREE AU GREFFE LE 09.10.1992, MONSIEUR LUCIEN BLANCHARD AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA S.A.R.L BLANCHARD, AU CAPITAL DE 100.000.00 FRANCS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A 28310 FRESNAY L'EVEQUE, RELAIS DU VAL NEUVY, STATION BP AUTOROUTE A 10, A DECLARE ES QUALITE QU'IL A CESSE PROVISOIREMENT SES PAIEMENTS A LA DATE DU 28.02.1992 IL A ES QUALITE SOLLICITE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).