Entreprise : SCI STE THERESE 64 AV PARMENTI - SIREN 328 884 705
Identité
(Entreprise radiée le 14/01/2019)
Dénomination
SCI STE THERESE 64 AV PARMENTI
SIREN (siège)
328 884 705
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1984
Date de fin de la personne morale
22/01/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
309471.5 EUR
Adresse du siège
18 AV MAC MAHON 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND ISABELLE
Nom d'usage
RINGARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Lesquin
Nom, Prénom(s)
LEGRAND VALERIE
Nom d'usage
GUILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
BOUVIER D'ACHER PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Hecourt
Nom, Prénom(s)
LEGRAND PASCALE
Nom d'usage
DELVAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Arras
Nom, Prénom(s)
BOUVIER D'ACHER FABIENNE
Nom d'usage
JOCTEUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
LEGRAND ELIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOUVIER D'ACHER BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
paris
Nom, Prénom(s)
DUMONT DOMINIQUE
Nom d'usage
LECERF
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Blosseville
Nom, Prénom(s)
DUMONT EDITH
Nom d'usage
SOYEZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
FECHAIN
Nom, Prénom(s)
GRUNEWALD FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
lille
Nom, Prénom(s)
GRUNEWALD CHRYSTELLE
Nom d'usage
LEFEVRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
LEGRAND NICOLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
LE TOUQUET PARIS PLAGE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/1983
Siret
32888470500018
Code APE
702C
Adresse
AV MARECHAL JOFFRE
62520 , LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/01/1984
Siret
32888470500026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA GESTION ET L'ADMINISTRATION SOUS TOUTES SES FORMES D'UNE PROPRIETE SISE A PARIS 11EME, 64 AVENUE PARMENTIER, ET DE TOUS AUTRES BIENS IMMOBILIERS DONT LA SOCIETE EST OU POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE.
Adresse
18 AV 18 avenue Mac-Mahon
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007D0269413
Date d'ajout
14/01/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 08-12-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007D026948
Date d'ajout
20/07/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-03-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : La Croix DU : 12-06-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/05/2007
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).