Entreprise : ITICOM INVEST TECH INDUS COMM - SIREN 328 845 136
Identité
(Entreprise radiée le 23/05/2019)
Dénomination
ITICOM INVEST TECH INDUS COMM
Sigle
ITICOM
SIREN (siège)
328 845 136
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1984
Fermeture de l'établissement - 32884513600014
- Date d'effet de la fermeture : 22/09/1990
Date de fin de la personne morale
30/01/2083
Date de clôture
31/10
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38417.15 EUR
Adresse du siège
44 AV SAINT LAZARE 34000 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUBIO ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Commune de résidence
BESSAN
Nom, Prénom(s)
BOUTRIT MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1928
Commune de résidence
NARBONNE
Nom, Prénom(s)
ESTEVES MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
AUMONT AUBRAC
Nom, Prénom(s)
GELY ANDRE , MARCEL , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1932
Commune de résidence
ST THIBERY
Nom, Prénom(s)
GROS PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1928
Commune de résidence
CONQUES
Nom, Prénom(s)
NICLOT PATRICK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Dénomination
SARL MR ZANUY JEAN-PIERRE ET FILS
Qualité
Administrateur
Dénomination
SCP GUILLEMAIN PESKINE ROUX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1984
Siret
32884513600014
Nom commercial
ITICOM
Code APE
2202
Origine du fonds
Création
Activité principale
Tant en France Qu'a l'étranger la fabrication de matériel agricole et industriel commercialisation importation et exportation.
Adresse
44 AV l'Orangerie
34000 , Montpellier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
44 avenue Saint-Lazare
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14643
Date d'ajout
23/05/2019
Description
Radiation du RCS le 23/05/2019 avec effet au 23/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
432
Date d'ajout
18/01/1991
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE. LIQUIDATEUR : MR GROS PIERRE SIEGE DE LA LIQUIDATION : CHEZ MR RUBIO ROGER 17 BIS RUE DES ALBIZIAS 34550 BESSAN. A COMPTER DU 22/09/90
Numéro d'observation
64
Date d'ajout
29/09/1988
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 27/02/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 252 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 417.15 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).