Entreprise : SAINT MARTIN HOTEL - SIREN 328 836 143
Identité
Dénomination
SAINT MARTIN HOTEL
SIREN (siège)
328 836 143
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1983
Début d’activité
17/11/1983
Date de fin de la personne morale
16/11/2033
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION DE TOUS HOTELS, RESIDENCES HOTELIERES
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Capital social
221173.03 EUR
Adresse du siège
LOT D'OYSTER POND N 53 MARIGOT 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURTEL PIERRE , ROGER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
COURTEL EPSE GAGNIER NICOLE , COLETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Nom, Prénom(s)
DEL ROSARIO VILLANUEVA JOSE , ALTAGRACIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Nom, Prénom(s)
MANGIN PHILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint Barthelemy
Dénomination
SAFREC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Olivet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/11/1983
Siret
32883614300011
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION DE TOUS HOTELS, RESIDENCES HOTELIERES
Adresse
LOT D'OYSTER POND N 53 MARIGOT
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARIGOT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1791
Date d'ajout
21/06/1996
Description
Changement d'administrateurNOMINATION DE M. COURTEL PIERRE ROGER, AUX FONCTIONS DE PDG ET ADMINISTRATEUR, EN REMPLACEMENT DE M.JEAN-PIERRE GUEMAS, DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 21.09.94 NOMINATION D'ADMINISTRATEURS : MME NICOLE GAGNIER, EN REMPLACEMENT DE BERNARD GUEMAS, DEMISSIONNAIRE M. JOSE ALTAGRACIA DEL ROSARIO VILLANUEVA, EN REMPLACEMENT DE M. CLAUDE ANGIBAUD, DEMISSIONNAIRE, NOMINATION DE LA S.A. SAFREC, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, EN REMPLACEMENT DE M. BUTEL ROBERT, DEMISSIONNAIRE NOMINATION DE M. MANGIN PHILBERT, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, EN REMPLACEMENT DE MR. MICHEL SZWANKOWSKI, DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 21.09.94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1423
Date d'ajout
24/09/1991
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationNOMINATION DE M. JEAN-PIERRE GUEMAS, EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, EN REMPLACEMENT DE MR. ANGIBAUD CLAUDE, DEMISSIONNAIRE, (POUR LA DUREE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR). A COMPTER DU 29/04/91
Numéro d'observation
1243
Date d'ajout
26/08/1991
Description
Mise en harmonie avec la loi du 24.07.66 et décret du 23.03.67CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 25/08/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE COMPTES ANNUELS : EXERCICE CLOS 31.10.91, ENREGISTRE LE24.06.92 DEPOT DE COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.92 ENREGISTRE LE 30.06.93 DEPOT DE COMPTES ANNUELS, EXERCICE 1993, ENREGISTRE LE 01.08.94 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 450 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 221 173.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).